Kotz von Dobř, Christian Freiherr
Biografie
geb. 04.09.1806 Prag, Böhmen
gest. 31.10.1883 Heiligenkreuz/Újezd Svatého Kříže (heute Gemeinde Újezd u Svatého Kříže), Bezirk Bischofteinitz/Horšův Týn (heute Horšovský Týn), Böhmen
röm.-kath.
Vater: Wenzel Frh. K. v. D. († 1857), Herrschaftsbesitzer
verh. 1837 Aglae Prinzessin Auersperg, 3 Söhne, 1 Tochter
1824-1828 Studium Rechtswissenschaft Universität Prag
1829 Konzeptspraktikant am Kreisamt Jungbunzlau/Mladá Boleslav; 1832 Kreiskommissär am Kreisamt Elbogen/Loket, 1833 am Kreisamt Kauřim/Kouřim (Bezirk Kolín; alle Böhmen); 1839 Gubernialsekretär, 1843 Gubernialrat in Prag; 1846 Kreishauptmann in Jungbunzlau; 1850 Kreispräsident in Böhmisch Leipa/Česká Lípa (Böhmen); 1853 Vizepräsident der Statthalterei-Abteilung in Kaschau/Kassa (Ungarn, heute Košice, Slowakei); 1856 Vizepräsident der Statthalterei in Brünn (Mähren); 1861 in Ruhe; Besitzer der Herrschaft Heiligenkreuz
1836-1842 Mitglied der Direktion, 1842-1844 Generaldirektor, 1844-1847 Geschäftsleiter des Vereins zur Ermunterung des Gewerbsgeistes in Böhmen
1867-1870 böhmischer Landtag
Sonstiges: Vater von Wenzel und Wilhelm Frh. v. Kotz; Schwager von Karl (Carlos) und Adolf Fürst Auersperg
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1867-1871
II. Legislaturperiode 20.05.1867-21.05.1870
Böhmen, Großgrundbesitz
III. Legislaturperiode 10.11.1870-10.08.1871 (direkte Notwahl)
Böhmen, Großgrundbesitz
Klubmitgliedschaft: 1867 Herbst-Kaiserfeld'scher Klub bis Ende September 1867 (Auflösung); 1868 Klub der Linken [verfassungstreuer Großgrundbesitz]
Lit.: Hahn 1867; Lišková; Prager Tagblatt v. 3.11.1883; Katalog der Hörer der Rechte, UA Prag