Kozłowski-Bolesta, Włodzimierz Ritter von Dr. iur.
Biografie
geb. 08.12.1858 Krzywcza, Bezirk Przemyśl, Galizien
gest. 24.11.1917 Krakau, Galizien
röm.-kath.
Vater: Zygmunt R. v. K. († 1893), Gutsbesitzer
Gymnasium in Lemberg (Galizien); 1876-1880 Studium Rechtswissenschaft Universitäten Prag (Böhmen), 1877-1878 Innsbruck (Tirol), 1878 Krakau und Wien; 1883 Dr. iur. Krakau
Besitzer des Guts Zabłotce (Bezirk Przemyśl); April 1914 Meldung über die Einlieferung in ein Sanatorium wegen Geisteskrankheit
1888 Mitglied des Ausschusses, 1903-1905 Präsident der galizischen Landwirtschaftsgesellschaft
1889-1914 galizischer Landtag; 1883-1913 Bezirksvertretung Przemyśl
Sonstiges: Sohn von Zygmunt Ritter v. Kozłowski
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1888, 1889-1902, 1905-1917
VII. Legislaturperiode (I.) 12.5.1888-17.5.1888 (Nachwahl nach Tod von Seweryn Ritter v. Smarzewski; Rücktritt wegen noch nicht erreichtem passiven Wahlalter und damit wahrscheinlicher Annullierung der Wahl)
Galizien, Großgrundbesitz 10 Jaworow, Mościska, Cieszanów
VII. Legislaturperiode (II.) 30.1.1889-23.01.1891 (nach Wiederwahl und Ablehnung des Mandats – weiterhin passives Wahlalter nicht erreicht – am 4.1.1889 wieder gewählt)
Galizien, Großgrundbesitz 10 Jaworow etc.
VIII. Legislaturperiode 09.04.1891-22.01.1897
Galizien, Großgrundbesitz 10 Jaworow etc.
IX. Legislaturperiode 27.03.1897-07.09.1900
Galizien, Großgrundbesitz 10 Jaworów etc.
X. Legislaturperiode (I.) 31.01.1901-10.06.1902 (Rücktritt aus Gesundheitsrücksichten, nach Wiederwahl Mandat abgelehnt)
Galizien, Großgrundbesitz 10 Jaworów etc.
X. Legislaturperiode (II.) 24.03.1905-30.01.1907 (Nachwahl nach Tod von Eugeniusz Ritter v. Abrahamowicz)
Galizien, Großgrundbesitz 16 Stryj, Żydaczów, Dolina, Kałusz
XI. Legislaturperiode 17.06.1907-30.03.1911
Galizien 67, Landgemeinden Jaroslau, Radymno, Lubaczów, Cieszanów, Sieniawa, Pruchnik (Doppelwahlkreis)
XII. Legislaturperiode 17.07.1911-17.04.1917 (Mandatsverlust nach Entmündigung wegen Geisteskrankheit)
Galizien 67, Landgemeinden Jaroslau etc. (Doppelwahlkreis)
Klubmitgliedschaft: Koło polskie (Polenklub) [polnisch-konservativ; 1907 polnisches Zentrum]
Lit.: ÖBL; PSB; PAB; PJB; Hahn 1891; Freund 1907; Freund 1911; Binder; Górski, Podolacy