Kreilmeir, Johann
Biografie
geb. 25.05.1861 Kirchberg (heute Gemeinde Kirchberg-Thening), Bezirk Linz, Oberösterreich
gest. 21.09.1938 Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern, Linz, Oberösterreich
röm.-kath.
Vater: Josef K. († 1890), Landwirt
verh. (I.) 1888 Julie Auinger († 1911), 1 Tochter († jung); (II.) 1912 Johanna Ritzberger, 2 Söhne
Volksschule
seit 1888 Landwirt (Hofmair) in Kirchberg
bedeutender Genossenschaftsfunktionär, seit 1899 Obmann der Landwirtschaftlichen Genossenschaft Linz Umgebung, seit der Gründung 1900 Mitglied des Aufsichtsrates, 1929-1938 Obmann der Oberösterr. Genossenschafts-Zentralkasse; seit der Gründung Mitglied des Ausschusses, 1926-1938 Obmann-Stellvertreter des Oberösterr. Bauernbunds; 1929-1930 geschäftsführender Obmann des Katholischen Volksvereins für Oberösterreich
1931-1934 Mitglied des österr. Bundesrats; 1919-1931 Mitglied des oberösterr. Landtags, 1925-1931 Landesrat; 1919-1933 Präsident des oberösterr. Landeskulturrats; seit 1889 Gemeinderat, 1929-1938 Bürgermeister von Kirchberg
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1907-1918
XI. Legislaturperiode 17.06.1907-30.03.1911
Oberösterreich 16, Landgemeinden Enns, St. Florian, Linz, Neuhofen
XII. Legislaturperiode 17.07.1911-12.11.1918
Oberösterreich 16, Landgemeinden Enns etc.
Klubmitgliedschaft: 1907 Christlichsoziale Vereinigung; 1911 Christlichsoziale Vereinigung deutscher Abgeordneter
Lit.: PAW; Freund 1907; Freund 1911; Kern; OÖ-Biografien; Slapnicka, Oberösterreich; Slapnicka, Oberösterreich 1918-1938