Krynicki (Krynyc’kyj), Lucyan (Lucillian) Ritter v.
Biografie
geb. 15.06.1827 Żołtańce, Bezirk Żołkiew, Galizien
gest. 26.08.1903 Lemberg, Galizien
griech.-kath.
Vater: Piotr (Petro) R. v. K. († 1854), Pfarrer
verh. 1861 Johanna Mosing, Kinder
bis 1849 Studium Rechtswissenschaft Universität Lemberg
seit 1849 im Gerichtsdienst in Galizien, zunächst Rechtspraktikant am Kriminalgericht, 1850-1851 am Magistrat Lemberg; 1853 Auskultant am Landrecht in Lemberg; 1854 gerichtlicher Kommissär der Grundentlastungs-Bezirkskommission in Wieliczka; 1855 Adjunkt am Oberlandesgericht, 1859 Ratssekretär und Staatsanwaltssubstitut am Landesgericht, 1863 Oberstaatsanwalts-Stellvertreter in Krakau; 1864 Staatsanwalt am Kreisgericht Sambor, 1869 Landesgerichtsrat; 1875 Präsident des Kreisgerichts Tarnopol; 1897 Oberlandesgerichtsrat in Lemberg; 1898 in Ruhe
Sonstiges: Schwager von Josef R. v. Brylinski; Vater von Bohdan Krynicki (1862-1913), Vizepräsident des Kreisgerichts Stanislau/Stanisławów, 1908-1913 Mitglied des galizischen Landtags
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1873-1879, 1894-1897
V. Legislaturperiode 04.11.1873-22.05.1879
Galizien, Landgemeinden 14 Sambor, Łąka, Staremiasto, Starasól, Turka, Borynia, Rudki, Komarno
VIII. Legislaturperiode 22.02.1894-22.01.1897 (Nachwahl nach Rücktritt von Euzebiusz Czerkawski)
Galizien, Städte 8 Tarnopol, Brzeżany
Klubmitgliedschaft: 1873 Ruthenenklub; 1894 Koło polskie (Polenklub)
Lit.: Boniecki, Herbarz Polski; Dziennik Polski (Lemberg) v. 28.8.1903; AVA, Justizministerium, Präsidium K. 158 Standesausweis