Kulp, Vojtěch Edler von Trolčov (1914)
Biografie
geb. 14.02.1850 Obermoschtěnitz/Horní Moštěnice, Bezirk Prerau/Přerov, Mähren
gest. 23.03.1932 Kremsier/Kroměříž, Mähren
röm.-kath.
Vater: Thomas K. († 1888), Arzt
verh. 1883 Louisa Troltsch (Trolčová) († 1909), 1 Tochter, 3 Söhne
Volksschule in Obermoschtenitz; seit 1859 Gymnasium in Kremsier; 1870-1874 Studium Rechtswissenschaft Universität Wien
seit 1874 im Justizdienst in Mähren, zunächst Auskultant in Olmütz; 1874 Adjunkt in Datschitz/Dačice, dann in Iglau/Jihlava, 1878 in Kremsier; 1883 Austritt aus dem Justizdienst und Verwaltung des Familienvermögens und Grundbesitzes seiner Frau; Tätigkeit als Zuckerindustrieller (1883-1919 Präsident der Ersten mährischen landwirtschaftlichen Aktien-Zuckerfabrik in Kremsier) sowie Gründung einer Dampfmühle und einer Ziegel- und Zementfabrik in Kremsier, Beteiligung an und im Verwaltungsrat weiterer Unternehmen
1887 Obmann des landwirtschaftlichen Vereins, 1891 des (tschechischen) landwirtschaftlichen Bezirksverbands Kremsier; 1885 Gründungsmitglied des tschechischen Nationalvereins für das östliche Mähren
1890-1913 mährischer Landtag; 1884 Stadtvertretung, 1887-1896 Bürgermeister von Kremsier
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1891-1911
VIII. Legislaturperiode 09.04.1891-22.01.1897
Mähren, Städte 8 Kremsier, Ungarisch Hradisch, Ungarisch Ostra, Bisenz, Wessely, Ungarisch Brod
IX. Legislaturperiode 27.03.1897-07.09.1900
Mähren, Städte 8 Kremsier etc.
X. Legislaturperiode 31.01.1901-30.01.1907
Mähren, Städte 8 Kremsier etc.
XI. Legislaturperiode 17.06.1907-30.03.1911
Mähren 5 tschechisch, Städte Zdounek, Holleschau, Napajedl, Steinitz, Klobouk, Kremsier, Hullein, Wischau, Eiwanowitz, Koritschan
Klubmitgliedschaft: 1891 Moravský klub (Mährischer Klub); 6.2.1896 fraktionslos; 17.3.1896 Klub neodvislých poslanců českých (Klub der böhmischen Nationalabgeordneten); 1897 Klub svobodomyslných lidových poslanců českých (Klub der freisinnigen nationalen böhmischen Abgeordneten); 1907 Klub český (Böhmischer Klub), seit 25.11.1910 (Konstituierung) im Jednotný klub český (Einheitlicher Böhmischer Klub) [Národní strana na Moravě – Alttscheche]
Mitglied des Herrenhauses 19.05.1917 (auf Lebenszeit)
Gruppe der Rechten
Lit.: PAW; ÖBL; BLBL; CSBA; PJB; Freund 1907; Wilhelm; Heller I; Heller II; Historická encyklopedie podnikatelů; Luft; Malíř, Biografický slovník; Nationale, UA Wien