Kupelwieser, Franz
Biografie
geb. 14.09.1830 Wien
gest. 05.08.1903 Pörtschach am See/Poreče (heute Pörtschach am Wörther See), Bezirk Klagenfurt, Kärnten
röm.-kath.
Vater: Leopold K. († 1862), Maler und Akademieprofessor
verh. 1858 Eleonora (Elli) v. Abt († 1902), 1 Tochter, 1 Sohn
seit 1840 Piaristengymnasium in Wien; Polytechnikum Wien; 1850-1852 Berg- und Hüttenkurs Montan-Lehranstalt Leoben (Steiermark)
1852 Bergwerkspraktikant, 1855 Assistent an der Montanistischen Lehranstalt Leoben; 1856 Hüttenmeister im Eisenwerk der Staatseisenbahngesellschaft in Walachisch-Reschitza/Resiczabánya/Reşiţa (Banat, heute Rumänien); 1862 Oberhüttenmeister und Dozent, 1866 Professor für Hüttenkunde, 1875-1877 auch Direktor, 1895-1897 erster Rektor Bergakademie Leoben; 1872-1894 auch Sekretär der Handels- und Gewerbekammer Leoben; 1899 in Ruhe
Sonstiges: Sohn von Leopold (1796-1862), Maler, Bruder von Karl (1841-1925), Industrieller und Gutsbesitzer, und Paul Kupelwieser (1843-1919), Generaldirektor der Witkowitzer Eisenwerke und Besitzer der Inselgruppe Brioni/Brijun (Gemeinde Pola/Pula, Istrien)
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1895-1900
VIII. Legislaturperiode 22.10.1895-22.01.1897 (Nachwahl nach Rücktritt von Alexander v. Peez)
Steiermark, Handels- und Gewerbekammer Leoben
IX. Legislaturperiode 27.03.1897-07.09.1900
Steiermark, Handels- und Gewerbekammer Leoben
Klubmitgliedschaft: 1895 fraktionslos; 1897 Freie deutsche Vereinigung [deutschfortschrittlich]
Lit.: PAW; ÖBL; NDB; Friedrich, Kupelwieser; Österreichische Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen 51 (1903), Vereins-Mitteilungen (Beilage) Nr. 9 v. 26.9.1903, S. 78f.; Hauptmatrikel, UA Wien