Lang, Hynek (Ignác) Dr. iur.
Biografie
geb. 01.05.1847 Tábor, Böhmen
gest. 05.10.1926 Tábor, Böhmen
röm.-kath.
Vater: Anton(ín) L., Hutmacher
verh. 1884 Veronika Hrubešová, 5 Söhne (3 † jung), 1 Tochter († jung)
Realschule in Tábor; Gymnasium in Neuhaus/Jindřichův Hradec (Böhmen) und bis 1867 in Tábor; 1867 Studium Philosophie (Naturwissenschaften), 1868-1871 Rechtswissenschaft Universität Prag (Böhmen); 1876 Dr. iur. Prag
1867 für kurze Zeit im Prämonstratenser-Kloster Seelau/Želiv (Bezirk Humpoletz/Humpolec, Böhmen); 1870 Mitgründer und bis 1871 Herausgeber der Zeitschrift "Žižka. Česko-moravský vojenský týdenník" (Böhmisch-mährisches militärisches Wochenblatt) in Prag; 1872 Rechtspraktikant, dann Notariatskonzipient in Tábor; 1874 Advokaturskonzipient in Neuhaus, 1876 in Tábor; 1881 Advokat und seit 1901 Mühlenbesitzer (Übernahme des Betriebs des Schwiegervaters) in Tábor
Obmann des (tschechischen) politischen Vereins in Tábor, der Ortsgruppe Tábor des tschechischen Schulvereins "Matice školská", des tschechischen Turnvereins "Sokol" und des Sokol-Turngaus "Žižka" in Tábor
1889-1895 böhmischer Landtag; seit 1898 Gemeindevertretung Tábor
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1891-1907
VIII. Legislaturperiode 09.04.1891-22.01.1897
Böhmen, Landgemeinden 22 Tábor, Jungwožic, Soběslau, Pilgram, Patzau, Pocátek, Kamenic
IX. Legislaturperiode 27.03.1897-07.09.1900
Böhmen, Landgemeinden 22 Tábor etc.
X. Legislaturperiode 31.01.1901-30.01.1907
Böhmen, Landgemeinden 22 Tábor etc.
Klubmitgliedschaft: 1891 Klub neodvislých poslanců českých (Klub der böhmischen Nationalabgeordneten); 1897 Klub svobodomyslných lidových poslanců českých (Klub der freisinnigen nationalen böhmischen Abgeordneten) [Národní strana svobodomyslná - Jungtscheche]
Lit.: BLBL; CSBA; Hahn 1891; PJB; Kürschner; Lišková; Navrátil, Almanach 1901-1906; Navrátil, Almanach právníků; Národní listy (Prag) v. 6. (Abendausgabe) u. 7.10.1926