Lászloffy, Antal von
Biografie
geb. 25.06.1825 Szamosújvár/Gherla, Komitat Szolnok-Doboka, Siebenbürgen
gest. 21.02.1872 Szamosújvár/Gherla, Komitat Szolnok-Doboka, Siebenbürgen
armen.-kath.
Vater: Deodát v. L. († 1860)
ledig
Studium Rechtswissenschaft Rechtsakademie Klausenburg/Kolozsvár/Cluj (heute Cluj-Napoca, Siebenbürgen)
vor Studium in Klausenburg Kanzlist an der Strafanstalt in Szamosújvár; dann Stadtrat, 1846 Gerichtsnotar, dann Bürgermeister, vor 1860 Oberrichter in Szamosújvár
1863-1865 siebenbürgischer Landtag; 1862-1867 Bürgermeister von Szamosújvár
1872 Mitglied des ungarischen Abgeordnetenhauses (verstorben vor Antritt des Mandats)
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1863-1865
I. Legislaturperiode (I.) 28.10.1863-15.02.1864 (Erlöschen des Mandats bei Zusammentritt des neuen Landtags)
Siebenbürgen
I. Legislaturperiode (II.) 12.11.1864-20.09.1865 (wieder gewählt)
Siebenbürgen
Lit.: Szinnyei; Partensammlung, OSZK Budapest