Lechner, Alois
Biografie
geb. 06.06.1849 Leiben, Bezirk Pöggstall (heute Bezirk Melk), Niederösterreich
gest. 17.02.1919 Wien
röm.-kath.
Vater: Josef L., Landwirt
verh. Theresia Hess († 1914), keine Kinder
Volksschule
1871 Gastwirt und Müller in Würnsdorf (heute Gemeinde Pöggstall); 1874 Landwirt in Inzersdorf ob der Traisen (heute Gemeinde Inzersdorf-Getzersdorf, Bezirk St. Pölten, Niederösterr.)
bedeutender Genossenschaftsfunktionär, Obmann des Verbands ländlicher Genossenschaften Niederösterreichs; 1906 Gründungsmitglied und Mitglied des Ausschusses des Niederösterr. Bauernbunds
1896-1918 niederösterr. Landtag; 1888-1912 Bürgermeister, 1912-1919 Gemeinderat von Inzersdorf ob der Traisen
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1907-1918
XI. Legislaturperiode 17.06.1907-30.03.1911
Niederösterreich 63, Landgemeinden Melk, Mautern, Herzogenburg
XII. Legislaturperiode 17.07.1911-12.11.1918
Niederösterreich 63, Landgemeinden Melk etc.
Klubmitgliedschaft: 1907 Christlichsoziale Vereinigung; 1911 Christlichsoziale Vereinigung deutscher Abgeordneter
Lit.: PAW; Freund 1907; Freund 1911; Wilhelm; Kraus, Bauernbund; Fischer, Bauernbund; Reichspost (Wien) v. 18.2.1919