Leeder, Friedrich
Biografie
geb. 22.12.1820 Arnau/Hostinné, Bezirk Hohenelbe/Vrchlabí, Böhmen
gest. 02.04.1878 Wien
röm.-kath.
Vater: Josef L. († 1832), Lehrer
verh. (I.); (II.) 1870 Malvine Lorenz, 1 Tochter, 1 Sohn
Gymnasium
seit 1837 im gräfl. Deymschen Patrimonialdienst, bis 1846 im Direktorial- und Justizamt Neuschloss/Nové Zámky (Gemeinde Dolní Olešnice, Bezirk Hohenelbe); 1846 Amts- und Gerichtsaktuar beim Direktorial- und Justizamt der Herrschaft Wartenberg/Stráž pod Ralskem (Bezirk Böhmisch Leipa/Česká Lípa, Böhmen); seit 1849 im Staatsdienst in Böhmen, zunächst Bezirkskommissär bei der Grundentlastungs-Kommission in Bischofteinitz/Horšův Týn (heute Horšovský Týn), 1850 rechtskundiger Beisitzer, dann leitender Kommissär; 1853 der Bezirkshauptmannschaft Beneschau/Benešov zugewiesen; 1855 Adjunkt am Bezirksamt Deutsch Gabel/Německé Jablonné (heute Jablonné v Podještědí); 1857 Adjunkt der Grundentlastungs-Kommission für den Leitmeritzer und Jungbunzlauer Kreis; 1863 Vorsteher des Bezirksamts Bensen/Benešov (heute Benešov nad Ploučnicí, Bezirk Tetschen/Děčín), 1867 des Bezirksamts Tetschen; August 1868 Bezirkshauptmann in Tetschen; November 1868 Sektionsrat, 1870 tit., 1872 wirkl. Ministerialrat im Handelsministerium
1862-1871 böhmischer Landtag
Sonstiges: Bruder von Karl Leeder (1817-1910), gräfl. Hoyos-Sprinzensteinscher Rat in Wien und 1867-1870 Mitglied des böhmischen Landtags
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1867-1871
II. Legislaturperiode 20.05.1867-21.05.1870
Böhmen, Landgemeinden Eger, Wildstein, Asch, Falkenau, Königswart, Plan, Tepl, Weseritz, Tachau, Pfraumberg, Karlsbad, Elbogen, Petschau, Luditz, Buchau, Graslitz, Neudek, Joachimsthal, Platten
III. Legislaturperiode 08.11.1870-15.06.1871 (direkte Notwahl; Rücktritt wegen beruflicher Überlastung als Ministerialrat)
Böhmen, Landgemeinden Eger etc.
Klubmitgliedschaft: 1867 Herbst-Kaiserfeld'scher Klub bis Ende September 1867 (Auflösung); 9.11.1867 Klub der Liberalen; 29.10.1868 Klub der Linken
Lit.: BLBL; Hahn 1867; Špiritová; Wiener Zeitung v. 14.4.1878