List, Karl
Biografie
geb. 24.04.1854 Großweikersdorf, Bezirk Tulln, Niederösterreich
gest. 15.07.1939 Großweikersdorf, Bezirk Tulln, Niederösterreich
röm.-kath.
Vater: Anton L. († 1858), Land- und Gastwirt
verh. 1885 Theresia Schauerhuber († 1911), 3 Töchter (1 † jung), 2 Söhne
Volksschule in Großweikersdorf
Landwirt (bereits 1870 Aufgabe der Gastwirtschaft) in Großweikersdorf
Mitgründer des Musik- und Gesangvereins (1882), der Freiwilligen Feuerwehr (1883) und des Spar- und Vorschussvereins (1887) Großweikersdorf; 1895 Gründungsobmann des Landesverbands der Landwirte Niederösterreichs; 1906 Mitgründer und bis 1922 Obmann-Stellvertreter des Niederösterr. Bauernbunds; bedeutender Genossenschaftsfunktionär, 1898-1938 Obmann-Stellvertreter der Niederösterr. Molkerei in Wien
1902-1918 niederösterr. Landtag; 1906 Vizepräsident, 1907-1921 Präsident des niederösterr. Landeskulturrats; 1880 Gemeinderat, 1894-1907 Bürgermeister von Großweikersdorf
Mitglied der österr. provisor., bis 1919 der konstit. Nationalversammlung, 1927-1932 des Bundesrats
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1907-1918
XI. Legislaturperiode 17.06.1907-30.03.1911
Niederösterreich 64, Landgemeinden Krems, Kirchberg am Wagram, Stockerau
XII. Legislaturperiode 17.07.1911-12.11.1918
Niederösterreich 64, Landgemeinden Krems etc.
Klubmitgliedschaft: 1907 Christlichsoziale Vereinigung; 1911 Christlichsoziale Vereinigung deutscher Abgeordneter
Lit.: PAW; Freund 1907; Freund 1911; Fischer, Bauernbund; Niederösterr. Landtag 1861-1921; Heimatbuch Großweikersdorf; Eminger/Langthaler, Niederösterreich