Ljubiša, Stjepan (Stefan) Ritter von (1875)
Biografie
geb. 29.02.1824 Budua/Budva, Bezirk Cattaro/Kotor, Dalmatien (heute Montenegro)
gest. 23.11.1878 Wien
griech.-orth.
Vater: Mitar L. († ca. 1840), Seemann
verh. 1844 Sofija Čelović, 4 Söhne (3 † jung), 3 Töchter (1 † jung)
Normalschule in Budua und Cattaro; juridisches Selbststudium
1834 Praktikant, 1836 Schreiber, 1843 Gemeindesekretär in Budua; 1871 Notar in Cattaro; bedeutender dalmatinisch-serbischer Schriftsteller
1861-1864, 1866-1877 dalmatinischer Landtag (1870-1876 Landeshauptmann); seit 1865 Bürgermeister von Budua
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1861-1864, 1867-1870, 1870-1878
I. Legislaturperiode 02.05.1861-26.09.1864 (Erlöschen des Mandats bei Zusammentritt des neugewählten Landtags)
Dalmatien, Landgemeinden Ragusa, Ragusavecchia, Curzola, Stagno, Orebich, Cattaro, Castelnuovo, Risano, Budua
II. Legislaturperiode 03.06.1867-07.04.1870 (Anschluss an den Rücktritt von zwölf Abgeordneten wegen Ablehnung der verstärkten Länderautonomie -Antrag Petrinò - durch den Reichsrat und Beratung des Notwahlgesetzes)
Dalmatien, Landgemeinden Ragusa etc.
III. Legislaturperiode 15.09.1870-10.08.1871
Dalmatien, Landgemeinden Ragusa etc.
IV. Legislaturperiode 23.01.1872-07.09.1873
Dalmatien, Landgemeinden Ragusa etc.
V. Legislaturperiode 13.11.1873-23.11.1878 (Tod)
Dalmatien, Landgemeinden 6 Cattaro, Risano, Budua, Castelnuovo
Klubmitgliedschaft: 1861 Unionisten; 1870 Klub des rechten Zentrums; 1872 Dalmatinischer Klub; 1873 fraktionslos
Lit.: ÖBL; SOEBA; Narodna enciklopedija; Enciklopedija Jugoslavije; Biographische Skizzen; Hahn 1867; Hahn 1873; Matcovich, I nostri onorevoli; Matica Srpska – Biografije