Lohninger, Mathias
Biografie
geb. 15.03.1818 Obersulz (heute Gemeinde Sulz im Weinviertel), Bezirk Gänserndorf, Niederösterreich
gest. 06.11.1882 Missling/Mislinja, Bezirk Windischgraz/Slovenj Gradec, Steiermark
röm.-kath.
Vater: Johann Georg L. († 1861), Landwirt
verh. 1847 Wilhelmine Conradi, 2 Töchter
zunächst Wirtschaftsrat mehrerer Herrschaften (Ritter v. Wayna, Frh. v. Eskeles, Ritter v. Liebenberg) in Wien; seit 1853 als Erbe gemeinsam mit seiner Frau Mit-, seit 1865 (Kauf der restlichen Anteile) Alleinbesitzer des Guts und Eisenwerks Missling; Hausbesitzer in Wien
1855-1857 Vorsteher, 1858 Kurator, 1859-1862 Direktor des Vereins der Ersten österr. Spar-Casse
1861-1882 steiermärkischer Landtag; 1867-1882 Obmann der Bezirksvertretung Windischgraz
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1861-1870, 1879-1882
I. Legislaturperiode 29.04.1861-20.09.1865
Steiermark, Landgemeinden Cilli, Franz, Oberburg, Erlachstein, Tüffer, Gonobitz, Windischgratz, Schönstein, Mahrenberg, Marburg, Windischfeistritz, St. Leonhard, Luttenberg, Friedau, Ober-Radkersburg, Pettau, Rohitsch, Rann, Drachenburg, Lichtenwald
II. Legislaturperiode 20.05.1867-21.05.1870
Steiermark, Städte Frohnleiten, Gradwein, Feistritz, Übelbach, Passail, Hartberg, Friedberg, Gleisdorf, Weiz, Birkfeld, St. Ruprecht, Pöllau, Vorau, Fürstenfeld, Feldbach, Fehring, Burgau, Pischelsdorf, Radkersburg, Mureck, Straß, Gnaß, Leibnitz, Ehrenhausen, Wildon, St. Georgen, Eibiswald, Arnfels, Voitsberg, Stainz, Köflach, Deutschlandsberg, Schwanberg, St. Florian
VI. Legislaturperiode 07.10.1879-06.11.1882 (Tod)
Steiermark, Großgrundbesitz
Klubmitgliedschaft: Juli 1863 Klub der Linken; 1867 Herbst-Kaiserfeld'scher Klub bis Ende September 1867 (Auflösung); Oktober 1867 Klub der Linken; 1879 Klub der Liberalen; 19.11.1881 Vereinigte Linke
Lit.: Hahn 1867; Hahn 1879; Hundert Jahre Sparkasse; Bruckmüller/Cvirn, Untersteirische Eliten; Pfarrmatriken Obersulz