Loser, Franz
Biografie
geb. 12.03.1862 Rieden (seit 1919 Gemeinde Bregenz), Bezirk Bregenz, Vorarlberg
gest. 15.02.1923 Rieden (seit 1919 Gemeinde Bregenz), Bezirk Bregenz, Vorarlberg
röm.-kath.
Vater: Franz L. († 1872), Taglöhner
verh. (I.) 1894 Josefine Sprattler († 1902), 1 Tochter, 2 Söhne (alle † jung); (II.) 1903 Marie Benzer, keine Kinder
Volksschule in Rieden und Bregenz
1875 Lehrling in einer Goldfabrik (Erzeugung und Verarbeitung von Goldfäden) in Bregenz ohne Abschluss; 1878 Schusterlehre in Bregenz; dann Schustergeselle in Wolfurt (Bezirk Bregenz) und 1886 in Bregenz; 1887 Schuster in Rieden; 1907 in Ruhe
1904-1919 Obmann des Christlichsozialen Volksvereins für das Land Vorarlberg; 1890 Mitgründer und Mitglied des Ausschusses des Verbands der Gewerbegenossenschaften Vorarlbergs; 1908 Mitgründer und bis 1918 Vizepräsident des Deutsch-österr. Gewerbebunds
1902-1908, 1909-1918 Vorarlberger Landtag; 1894-1919 (mit kurzer Unterbrechung) Gemeindevertretung Rieden
Dezember 1918-1919 Landeshauptmann-Stellvertreter, 1919-1923 Landesrat von Vorarlberg
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1897-1918
IX. Legislaturperiode 27.03.1897-07.09.1900
Vorarlberg, allgemeine Wählerklasse
X. Legislaturperiode 31.01.1901-30.01.1907
Vorarlberg, allgemeine Wählerklasse
XI. Legislaturperiode 17.06.1907-30.03.1911
Vorarlberg 3, Landgemeinden Feldkirch, Dornbirn
XII. Legislaturperiode 17.07.1911-12.11.1918
Vorarlberg 3, Landgemeinden Feldkirch, Dornbirn
Klubmitgliedschaft; 1897 Christlich-soziale Vereinigung; 1911 Christlichsoziale Vereinigung deutscher Abgeordneter
Lit.: PAW; ÖBL; Freund 1907; Freund 1911; Schuster, Vertretung Vorarlbergs; Zirker, Vorarlberger; Vorarlberger Volksblatt v. 12.3.1922