Lupul, Ioan (Iancu, Janko)
Biografie
geb. 09.09.1836 (06.09.1836) Wolczynetz, Bezirk Sereth, Bukowina
gest. 11.03.1922 Czernowitz, Bukowina
griech.-orth.
Vater: Theodor L., Hauseigentümer und Pächter
Gymnasium in Czernowitz
Realitätenbesitzer in Czernowitz; veröffentlichte als Schriftsteller auf Deutsch
1866-1873, 1874-1875, 1876-1904 Bukowinaer Landtag (1876-1884 Landesausschuss, 1892-1904 Landeshauptmann); 1864-1888 Gemeinderat von Czernowitz
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1885-1907
VII. Legislaturperiode 22.09.1885-23.01.1891
Bukowina, Landgemeinden 1 Czernowitz, Sadagóra, Storozynetz, Sereth
VIII. Legislaturperiode 09.04.1891-22.01.1897
Bukowina, Landgemeinden 3 Radautz, Seletin, Solka, Suczawa, Gurahumora, Kimpolung, Dorna
IX. Legislaturperiode 27.03.1897-07.09.1900
Bukowina, Landgemeinden 3 Radautz etc.
X. Legislaturperiode 31.01.1901-30.01.1907
Bukowina, Landgemeinden 3 Radautz etc.
parlamentarische Funktionen
23.3.-24.7.1898, 26.9.1898-8.10.1899, 20.10.1899-6.3.1900 Zweiter Vizepräsident
Klubmitgliedschaft: 1885 Klub des rechten Zentrums;1891 Klub der Konservativen; 1897 Rumänen-Klub (Obmann) [rumänische Nationalpartei (1897-1899 Parteiobmann)]
Lit.: ÖBL; Hahn 1891; Kürschner; Satco, Enciclopedia Bucovinei; Predescu; Ceauşu, Parlamentarism; Cocuz, Partidele politice