Malfatti, Valeriano Freiherr von Thürendorf
Biografie
geb. 20.11.1850 Rovereto, Tirol
gest. 19.10.1931 Rovereto, Tirol (Italien)
röm.-kath.
Vater: Cesare M. Frh. v. Th. († 1879), Gutsbesitzer
ledig
bis 1869 Gymnasium in Rovereto; Polytechnische Schule Stuttgart
Gutsbesitzer in Rovereto; Juni 1915 Absetzung als Bürgermeister und Internierung zunächst in Igls (heute Stadt Innsbruck, Tirol), seit November 1915 in Salzburg und 1916-1917 in Linz-Katzenau (Oberösterr.); nach dem Weltkrieg für ca. zehn Jahre Leiter der Mission für zivile Angelegenheiten bei der italienischen Gesandtschaft in Wien
1888 Ehrenmitglied, 1897-1898 Präsident der Accademia degli Agiati in Rovereto; 1886 Gründungsmitglied des italienischen Schulvereins " Società scolastica Pro Patria" (1890 behördlich aufgelöst); 1922 Gründer und bis 1931 Präsident des Dante Alighieri-Vereins in Wien; 1923 Mitgründer und bis 1928 Präsident der Italienischen Handelskammer in Wien
1883-1907 Tiroler Landtag (1905-1907 Landeshauptmann-Stellvertreter); 1880-1886 Stadtrat, 1886-1915 Bürgermeister von Rovereto
1920-1931 Mitglied des italienischen Senats; 1918-1921 Bürgermeister von Rovereto
Sonstiges: Sohn von Cesare Frh. v. Malfatti (1805-1879), 1867-1868 Mitglied des Tiroler Landtags, 1851-1860, 1867-1870 Bürgermeister von Rovereto
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1885-1905, 1905-1918
VII. Legislaturperiode 22.09.1885-23.01.1891
Tirol, Großgrundbesitz 2. Wahlkörper
VIII. Legislaturperiode 13.04.1891-22.01.1897
Tirol, Städte 5 Rovereto, Mori, Arco, Riva, Ala, Borgo, Levico und Handels- und Gewerbekammer Rovereto
IX. Legislaturperiode 30.03.1897-07.09.1900
Tirol, Städte 5 Rovereto etc. und Handels- und Gewerbekammer Rovereto
X. Legislaturperiode (I.) 31.01.1901-29.08.1905 (Rücktritt)
Tirol, Städte 5 Rovereto etc. und Handels- und Gewerbekammer Rovereto
X. Legislaturperiode (II.) 28.11.1905-30.01.1907 (wieder gewählt)
Tirol, Städte 5 Rovereto etc. und Handels- und Gewerbekammer Rovereto
XI. Legislaturperiode 20.06.1907-30.03.1911
Tirol 7, Städte Rovereto, Riva, Arco, Ala, Mori
XII. Legislaturperiode 17.07.1911-12.11.1918
Tirol 7, Städte Rovereto etc.
parlamentarische Funktionen
23.10.1913-25.7.1914 Vizepräsident
Klubmitgliedschaft: 1885 Trentino-Klub (11.12.1889 Obmann); 1891 fraktionslos; 1897 Club Italiano (Italienischer Klub; Obmann); 1907 Klub der liberalen Italiener (Obmann); 19.3.1909 Unione Latina (Obmann); 1911 Klub der liberalen Italiener (Obmann) [italienisch-liberal]
Lit.: ÖBL; DBI; PJB; Freund 1907; Freund 1911; Ganz, Rappresentanza; Senatori dell'Italia Fascista; Protagonisti; Benvenuti, Malfatti