Marchet, Gustav Dr. iur.
Biografie
geb. 29.05.1846 Baden, Niederösterreich
gest. 27.04.1916 (während eines Jagdausflugs) Schlackenwerth/Ostrov, Bezirk Karlsbad/Karlovy Vary, Böhmen
röm.-kath.
Vater: Josef Karl M. († 1858), Apotheker
verh. 1879 Emilie Freiin Schwäger v. Hohenbruck, 4 Töchter
Schottengymnasium in Wien und 1858-1863 Stiftsgymnasium Kremsmünster (Bezirk Steyr, heute Bezirk Kirchdorf an der Krems, Oberösterr.); 1863-1867 Studium Rechtswissenschaft Universität Wien; 1870 Dr. iur. Graz (Steiermark)
1869 Konzeptspraktikant an der niederösterr. Statthalterei in Wien; noch 1869 Assistent für die Administrativfächer, 1870 Honorardozent, 1872 ao. Professor für Volkswirtschaftslehre und forstliche Gesetzeskunde Forstakademie Mariabrunn (Gemeinde Hadersdorf-Weidlingau, heute Stadt Wien); 1875 ao., 1876 tit. o. Professor für Verwaltungslehre und Agrarrecht, 1883 o. Professor für Verwaltungs- und Rechtslehre Hochschule für Bodenkultur Wien (1884-1885, 1892-1893, 1905-1906 Rektor); 2.6.1906-15.11.1908 Minister für Kultus und Unterricht
1909 Mitglied der Direktion, 1912-1916 Präsident der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien; 1911-1916 Präsident der Wiener Handelsakademie; 1908-1916 Obmann-Stellvertreter der Grillparzergesellschaft in Wien
1902-1908 niederösterr. Landtag
Sonstiges: Schwager von Friedrich Frh. v. Call
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1891-1897, 1901-1907
VIII. Legislaturperiode 09.04.1891-22.01.1897
Niederösterreich, Städte 13 Baden, Mödling, Perchtoldsdorf, Gumpoldskirchen, Bruck, Hainburg, Schwechat
X. Legislaturperiode 31.01.1901-30.01.1907
Niederösterreich, Städte 13 Baden etc.
Klubmitgliedschaft: 1891 Vereinigte Deutsche Linke (13.11.1894 Mitglied des Vorstands); 1901 Deutsche Fortschrittspartei (23.10.1901-2.6.1906 Mitglied des Vorstands) [deutschfortschrittlich]
Mitglied des Herrenhauses 14.06.1907 (auf Lebenszeit)
Verfassungspartei
Lit.: ÖBL; NDB; DBA; Kolmer Herrenhaus; Bittner, Marchet; Nachlass im HHStA