Mayer, Josef
Biografie
geb. 09.04.1877 Eger/Cheb, Böhmen
gest. 02.05.1938 Eger/Cheb, Böhmen
röm.-kath.
Vater: Johann M. († 1905), Brauerei- und Gutsbesitzer
ledig
Volksschule und Untergymnasium in Eger; Akademie für Landwirtschaft und Brauereien in Weihenstephan (Gemeinde Vötting, heute Stadt Freising, Bayern)
Brauerlehre in Eger, anschließend Arbeit in verschiedenen Großbrauereien; Verwalter von Brauerei und Gut Altzedlisch/Staré Sedliště (Bezirk Tachau/Tachov, Böhmen); 1905 Brauerei- und Gutsbesitzer in Eger; Reserveoffizier (1900 Leutnant), im Weltkrieg 1915 Oberleutnant, dann Rittmeister, 1916-1918 Mitglied des Wirtschaftsstabs für den Aufbau der Landwirtschaft in Rumänien
bedeutender landwirtschaftlicher Genossenschaftsfunktionär, 1917-1938 Obmann des Aufsichtsrats des Zentralverbands der deutschen landwirtschaftlichen Genossenschaften Böhmens; 1920-1938 Präsident des Bundes der deutschen landwirtschaftlichen Genossenschaftsverbände in Prag; 1925 Mitgründer und bis 1928 Präsident der Geschäftsstelle der deutschen Land- und Forstwirtschaft in Prag; 1925-1938 Präsident des Deutschen Meliorationsverbands für Böhmen
1908-1913 böhmischer Landtag; Gemeinderat von Eger
Oktober 1918-März 1919 deutsch-österr. Staatssekretär für Heereswesen; 1920-1928 Mitglied des tschechoslowak. Abgeordnetenhauses
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1910-1918
XI. Legislaturperiode 14.06.1910-30.03.1911 (Nachwahl nach Tod von Leopold Graf Kolowrat)
Böhmen 121, Landgemeinden Plan, Tachau, Pfraumberg
XII. Legislaturperiode 17.07.1911-12.11.1918
Böhmen 121, Landgemeinden Plan etc.
Klubmitgliedschaft: 1910 Gruppe der deutschen Agrarpartei im Deutschen Nationalverband; 1911 Deutsche Agrarpartei (26.9.1917 Obmann-Stellvertreter) bis 12.10.1917 (Auflösung) im Deutschen Nationalverband, seit 22.1.1918 (Gründung) im Verband der deutschnationalen Parteien; seit der Gründung am 13.11.1917 auch Obmannstellvertreter des Sudetenländischen Verbandes
Lit.: ÖBL; BLBL; Freund 1911; Egerländer Biografisches Lexikon; Balling; Linz, Bund der Landwirte