Mayerhofer (Mayrhofer), Franz Karl Ritter von (1867) Dr. iur.
Biografie
geb. 27.12.1822 Wien
gest. 01.10.1874 Dornbach (seit 1892 Stadt Wien), Niederösterreich
röm.-kath.
Vater: Anton M. († 1847), Kaufmann
verh. 1849 Bertha v. Stradiot, 1 Sohn, 3 Töchter (1 † jung)
1833-1839 Akademisches Gymnasium in Wien; Philosophische Jahrgänge und Studium Rechtswissenschaft Universität Wien, 1846 Dr. iur. Wien
1846 Advokaturskonzipient in Wien; seit dem Tod des Bruders 1848 Besitzer einer Drogerie (F.C. Mayrhofer [sic] Materialwaren-, nach 1861 Material-, Specerei- und Farbwarenhändler) in Wien; 1863 Verwaltungsrat, 1866-1874 Präsident der Credit-Anstalt; seit der Gründung 1864-Ende 1868 (Umwandlung in die Allgemeine Verkehrsbank) Präsident der Österr. Pfandleih-Gesellschaft in Wien
1866-1873 niederösterr. Landtag; 1848-1849, 1861-1868 Gemeinderat von Wien (1863-1868 Vizebürgermeister)
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1869-1874
II. Legislaturperiode 11.12.1869-21.05.1870 (Nachwahl nach Berufung von Simon Ritter v. Winterstein ins Herrenhaus)
Niederösterreich, Handels- und Gewerbekammer Wien
III. Legislaturperiode 15.09.1870-10.08.1871
Niederösterreich, Handels- und Gewerbekammer Wien
IV. Legislaturperiode 27.12.1871-07.09.1873
Niederösterreich, Handels- und Gewerbekammer Wien
V. Legislaturperiode 04.11.1873-17.09.1874 (Rücktritt aus Gesundheitsgründen)
Niederösterreich, Städte 1 Wien I. Bezirk
Klubmitgliedschaft: 1869 Klub der neuen Linken; 17.1.1872 Klub der Verfassungspartei; 1873 Klub der Linken
Lit.: ÖBL; Wien-Lexikon; Hahn 1873; Ein Jahrhundert Creditanstalt; Neue Freie Presse v. 1. (Abendblatt) u. 2.10.1874