Mayreder, Rudolf Dr. iur.
Biografie
geb. 05.03.1864 Wien
gest. 30.05.1937 Allgemeine Poliklinik Wien
röm.-kath.
Vater: Leopold M. († 1892), Hotelier
verh. 1901 Marianne Gleich, keine Kinder
1876-1881 Stiftsgymnasium Kremsmünster (Bezirk Steyr, heute Bezirk Kirchdorf a.d. Krems, Oberösterr.), 1881-1883 Gymnasium in Wiener Neustadt (Niederösterr.); 1883-1887 Studium Rechtswissenschaft Universität Wien; 1884-1890 Studium Bauingenieurwesen Technische Hochschule Wien; 1888 Dr. iur. Wien
zunächst 6 Jahre Ingenieur im Eisenbahnbau der Wiener Baufirma Peter Kraus & Comp.; 1897 Zivilingenieur für Bauwesen und Ingenieurkonsulent für Vermessungswesen in Wien, seit 1903 vor allem Projektierung von Eisenbahnstrecken; 1905 Direktor und Prokurist der Union-Baugesellschaft, 1906 selbständiger Baumeister in Wien; 1907 Gesellschafter der Firma "Bauunternehmung Peter Kraus" (seit 1910 "Ingenieure Mayreder, Kraus & Co. Ges.m.b.H."), führende Gesellschaft im Bahn-, Brücken- und Tunnelbau sowie bei der Donauregulierung und beim Bau der 2. Wiener Hochquellenleitung
1913-1918 Präsident, bis 1922 Vizepräsident der Niederösterr. Ingenieurkammer
1895-1904 Gemeinderat, 1896-1901 Stadtrat von Wien
Sonstiges: Bruder von Karl (1856-1935), Architekt und 1893 ao., 1904-1925 o. Professor für Baukunst Techniche Universität Wien, und Julius Mayreder (1860-1911), Architekt; Schwager von Rosa Mayreder (1858-1938), Schriftstellerin und Frauenrechtlerin
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1897-1907
IX. Legislaturperiode 27.03.1897-07.09.1900
Niederösterreich, Städte 4 Wien IV. und X. Bezirk (Wieden und Favoriten)
X. Legislaturperiode 31.01.1901-30.01.1907
Niederösterreich, Städte 4 Wien IV. und X. Bezirk
Klubmitgliedschaft: 1897 Verband der Deutschen Volkspartei; 1901 fraktionslos
Lit.: PAW; ÖBL; NDB; DBA; PJB; Wien-Lexikon