Mezník, Antonín Ritter von (1883) Dr. iur.
Biografie
geb. 28.04.1831 Křižanau/Křižanov, Bezirk Großmeseritsch/Velké Meziříčí, Mähren
gest. 10.09.1907 Königliche Weinberge/Královské Vinohrady (heute Stadt Prag), Böhmen
röm.-kath.
Vater: Tomáš M. († 1852), Rotgerber
verh. 1860 Rozalie Ratzenbeck, 3 Töchter, 2 Söhne (1 † jung)
Volksschule in Křižanau; Gymnasium in Iglau/Jivlava, 1846-1848 in Brünn (Mähren) und 1849-1850 Neustädter Gymnasium in Prag; 1850-1854 Studium Rechtswissenschaft Universität Prag; 1857 Dr. iur. Prag
zunächst Advokaturskonzipient in Prag; 1861 Professor für Handels- und Wechselrecht tschechische Gewerbeschule Prag, 1864 auch Honorardozent für Handels- und Wechselrecht und Kompatibilität mit tschechischer Unterrichtssprache polytechnisches Institut, seit der Teilung 1869 tschechisches polytechnisches Institut (seit 1879 technische Hochschule) Prag; 1868 Advokat in Prag; 1881 Hofrat am Verwaltungsgerichtshof, 1899 in Ruhe und tit. Senatspräsident
1862-1872, 1873-1896 mährischer Landtag
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1874-1897
V. Legislaturperiode 21.01.1874-22.05.1879 (Angelobung nach viermonatigem Urlaub wegen Landtagswahl und Landtagssession in Mähren)
Mähren, Landgemeinden 5 Iglau, Teltsch, Trebitsch, Groß Meseritsch, Mährisch Budwitz, Hrottowitz, Naměst
VI. Legislaturperiode 07.10.1879-23.04.1885
Mähren, Landgemeinden 5 Iglau etc.
VII. Legislaturperiode 22.09.1885-23.01.1891
Mähren, Landgemeinden 5 Iglau etc.
VIII. Legislaturperiode 09.04.1891-22.01.1897
Mähren, Landgemeinden 5 Iglau etc.
Klubmitgliedschaft: 1874 Klub der mährisch-schlesischen Föderalisten im Klub des rechten Zentrums; 1879 Český club (Böhmischer Klub; 29.1.1887-1891 Obmann-Stellvertreter); 1891 Moravský klub (Mährischer Klub; Obmann) bis 6.2.1896 (Auflösung) [Národní strana na Moravě – Alttscheche]
Lit.: ÖBL; BLBL; CSBA; Hahn 1879; Kürschner; Heller I; Deutsche technische Hochschule Prag; Navrátil, Almanach právníků; Malíř, Biografický slovník