Monti, Lovro Dr. iur.
Biografie
geb. 21.04.1835 (20.04.1835 lt. Taufeintrag) Knin, Dalmatien
gest. 09.04.1898 Knin, Dalmatien
röm.-kath.
Vater: Giuseppe (Josip) M. († 1970), Possidente
ledig
bis 1852 Gymnasium in Zara/Zadar (Dalmatien); Studium Rechtswissenschaft Universität Padua (Lombardo-Venetien, seit 1866 Italien); 1859 Dr. iur. Padua
Advokaturskonzipient in Spalato/Split (Dalmatien); 1862 Advokat in Knin und Gutsbesitzer in Biskupija (Gemeinde Knin); 1862 Mitgründer der Parteizeitung der kroatischen Nationalpartei "Il Nazionale" (seit 1867 mit kroatischer Wochenbeilage "Narodni list", seit 1876 ausschließlich in Kroatisch publiziert) in Zara
1866-1881 dalmatinischer Landtag; seit 1866 Bürgermeister von Knin
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1874-1882
V. Legislaturperiode 21.02.1874-22.05.1879
Dalmatien, Landgemeinden 2 Sebenico, Scardona, Verlicca, Knin, Dernis
VI. Legislaturperiode 14.10.1879-01.05.1882 (Rücktritt)
Dalmatien, Landgemeinden 2 Sebenico etc.
Klubmitgliedschaft: 1874 fraktionslos; Ende November 1876 Klub des rechten Zentrums; März 1882 fraktionslos [kroatische Nationalpartei]
Lit.: ÖBL; SOEBA; Hahn 1879; Enciklopedija Jugoslavije; Narodna enciklopedija; Narodni List; Matcovich, I nostri onorevoli