Morgenstern, Stanisław
Biografie
geb. 00.00.1806 Krakau, Galizien
gest. 18.01.1880 Odporyszów (heute Gemeinde Żabno), Bezirk Dąbrowa (heute Dąbrowa Tarnowska), Galizien
röm.-kath.
Vater: Stanisław M., Gutsbesitzer
ledig
1818-1823 Piaristengymnasium in Pudlein/Podolin/Podolinec (Komitat Szepes/Zips, Ungarn, heute Slowakei); Philosophische Jahrgänge und ein Jahr Studium Theologie am erzbischöflichen Lyzeum in Erlau/Eger (Ungarn); Priesterseminar in Lemberg (Galizien); 1831 Priesterweihe
zunächst Vikar in Chocznia (heute Gemeinde Wadowice), 1832 an der Dompfarre in Tarnów (Galizien); 1835 Pfarrer in Lisia góra (Bezirk Tarnów), wegen Unterstützung des Aufstands von 1846 zwei Jahre in Haft, 1848 Rückkehr in die Pfarre Lisia góra; 1849 Pfarrer in Żabno und Odporyszów
1861-1866, 1867-1870 galizischer Landtag
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1861-1869
I. Legislaturperiode 11.05.1861-20.09.1865
Galizien, Landgemeinden Jaslo, Brzostek, Frysztak, Rzeszów, Głogów, Lancut, Przeworsk, Leżajsk, Sokołów, Ułanów, Rozwadów, Tarnobrzeg, Nisko, Tyczyn, Strzyżów, Tarnów, Tuchów, Dąbrowa, Żabno, Dębica, Pilzno, Ropczyce, Kolbuszów, Mielec, Zassów
II. Legislaturperiode 20.05.1867-15.09.1869 (Rücktritt von 17 galizischen Abgeordneten bei Eröffnung des Landtags wegen Konflikts über die galizische Resolution)
Galizien, Landgemeinden Jaslo etc.
Klubmitgliedschaft: Koło polskie (Polenklub) [polnisch-konservativ]
Lit.: Protokoły Koła Polskiego 1867-1868; Schematismus Tarnów; Nowak, Słownik biograficzny; Adamczyk, Szkoły obce; Wiadomości Kościelne (Lemberg) 8 (1880) 18f.