Morpurgo, Giuseppe Freiherr von (1869)
Biografie
geb. 04.02.1816 Triest
gest. 28.02.1898 Triest
jüd.
Vater: Isacco M. († 1830), Bankier und Großhändler
verh. 1836 Elisa Parente († 1874), 1 Sohn, 4 Töchter
Mitbesitzer des Bank- und Großhandelshauses Morpurgo & Parente in Triest (1891 nach großen Spekulationsverlusten liquidiert); 1850 Direktor, 1869-1898 Präsident der Assicurazioni Generali in Triest; 1857 Mitgründer und bis 1891 Präsident der Banca Commerciale Triestina; im Verwaltungsrat weiterer Triestiner Unternehmen
1870-1872 Vizepräsident der Handels- und Gewerbekammer Triest; 1885-1898 Präsident des Kuratoriums des Museo Revoltella in Triest
1861-1870 Vizebürgermeister, bis 1898 Stadtrat von Triest
Sonstiges: Schwager von Antonio Madonizza; Großvater von Pietro Frh. v. Morpurgo
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1871-1873
III. Legislaturperiode 18.04.1871-10.08.1871 (Nachwahl nach Rücktritt - ohne Eintritt in den Reichsrat - von Carlo Gregorutti)
Triest
IV. Legislaturperiode 27.12.1871-07.09.1873
Triest
Klubmitgliedschaft: [italienisch-liberal]
Lit.: ÖBL; DBI; Millo, L'elite; Saraval, deputati triestini 1848-1873; L'assicuratore