Morre, Karl
Biografie
geb. 08.11.1832 Klagenfurt, Kärnten
gest. 21.02.1897 Graz, Steiermark
röm.-kath.
Vater: Peter M. († 1861), Kaufmann, später Gastwirt
verh. 1857 Magdalena Pongratz, keine Kinder
Gymnasium seit 1843 in Klagenfurt, seit 1848 in Graz ohne Abschluss; 1 Jahr chirurgische Lehranstalt in Graz ohne Abschluss
1855 Praktikant an der Kameral-Bezirksverwaltung in Graz; 1857 Kanzleiassistent an der Finanzbezirksdirektion Bruck a.d. Mur (heute Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark); 1868 Sekretär der Bezirksvertretung Bruck a.d. Mur, 1872-1874 beurlaubt und Verwalter der Hammerwerke Au und Seebach (Gemeinde Turnau, Bezirk Bruck a.d. Mur); 1875 Offizial an der Finanzlandesdirektion Graz; 1883 in Ruhe wegen eines Augenleidens; bekannter Schriftsteller (v.a. Volksstücke)
1886-1896 steiermärkischer Landtag
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1891-1893, 1893-1897
VIII. Legislaturperiode (I.) 09.04.1891-10.04.1893 (Rücktritt nach Austritt aus dem Klub der Deutschen Nationalpartei)
Steiermark, Städte 6 Leibnitz, Ehrenhausen, Straß, Wildon, St. Georgen, Radkersburg, Mureck, Gnas, Eibiswald, Arnfels, Deutschlandsberg, Schwanberg, St. Florian, Voitsberg, Köflach, Stainz
VIII. Legislaturperiode (II.) 10.10.1893-22.01.1897 (wieder gewählt)
Steiermark, Städte 6 Leibnitz etc.
Klubmitgliedschaft: 1891 Klub der Deutschen Nationalpartei; Oktober 1893 fraktionslos
Lit.: ÖBL; NDB; DBA; Stadtlexikon Graz; PJB; Klingenböck, Morre; Hubatschek, Morre