Mühlwerth, Albert Ritter von Dr. iur.
Biografie
geb. 08.04.1862 Triest
gest. 14.10.1934 Krems, Niederösterreich
röm.-kath. nach 1895 evang. A.B.
Vater: Alexander Müller; R. v. M. (1865) († 1874), Marineoffizier (Linienschiffskapitän)
verh. 1888 Marianne Wasel, 4 Söhne (2 gefallen im Weltkrieg), 2 Töchter
Gymnasium in Graz (Steiermark); 1879-1883 Studium Rechtswissenschaft Universität Graz; 1885 Dr. iur. Graz
1883 Rechtspraktikant, 1884 Auskultant am Landesgericht Graz, dann am Bezirksgericht Voitsberg (Steiermark) und am Landesgericht Klagenfurt (Kärnten); 1886 Ausscheiden aus dem Gerichtsdienst und Advokaturskandidat in Linz, 1888 in Ried im Innkreis, vor 1890 in Schärding (alle Oberösterr.); 1890 Advokat in Kirchberg am Wagram (Bezirk Tulln, Niederösterr.), 1896 in Krems; 1933 in Ruhe
1896-1902 Obmann des Deutschen Nationalvereins in Krems; 1903 Gründungsmitglied und Aufsichtsrat des Deutsch-Evangelischen Bundes für die Ostmark
Sonstiges: mit der Adelsverleihung 1865 auch Genehmigung der Ablegung des Familiennamens Müller
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1907-1918
XI. Legislaturperiode 17.06.1907-30.03.1911
Böhmen 90, Städte Falkenau, Königsberg, Elbogen, Wildstein, Schönbach, Fleissen
XII. Legislaturperiode 17.07.1911-12.11.1918
Böhmen 90, Städte Falkenau etc.
Klubmitgliedschaft: 1907 Deutschradikale Vereinigung; 4.12.1908 Nationalverband der deutschfreiheitlichen Abgeordneten; 26.2.1910 Deutschradikale Gruppe im Deutschen Nationalverband; 1911 Deutschradikale Vereinigung bis 11.10.1917 (Austritt) im Deutschen Nationalverband, seit 22.1.1918 (Gründung) im Verband der deutschnationalen Parteien
Lit.: PAW; Freund 1907; Freund 1911; Dvorak; Niederösterreichische Land-Zeitung (Krems) v. 17.10.1934