Němec, Antonín
Biografie
geb. 17.01.1858 (Eigenangabe; 15.01.1858 lt. Taufeintrag) Oberzeil/Horní Zejl (heute Horní Cejl), Stadt Brünn, Mähren
gest. 25.05.1926 Prag, Böhmen
röm.-kath.; 1920 konfessionslos
Vater: Martin N., Webergeselle; unehel. Kind, bei Heirat der Eltern Mai 1858 legitimiert
verh. 1882 Růžena (Rosa) Vlková, 3 Söhne (1 geb. vorehelich 1877), 2 Töchter (1 † jung)
Volksschule und 2 Klassen Gymnasium in Brünn
seit 1870 Schriftsetzerlehre, dann Schriftsetzer in Brünn; seit 1885 Redakteur der sozialdemokrat. Zeitung "Rovnost" in Brünn, daneben weiter Arbeit als Setzer und Drucker; 1894 Redakteur der "Dělnické listy" (Arbeiterblätter) in Wien; 1897 Chefredakteur, seit 1907 auch Herausgeber der Parteizeitung "Právo lidu" (Volksrecht) in Prag
1897 Gründungsvorsitzender der (sozialdemokrat.) tschechoslawischen Gewerkschaftskommission in Prag; 1899-1906, 1918-1923 Obmann des Politicky klub dělnický v Čechách (Politischer Arbeiterverein in Böhmen); führender Funktionär der tschechischen sozialdemokrat. Genossenschafts- und Bildungsbewegung
November 1916 Vize-, Jänner 1918 Präsident des tschechischen Nationalausschusses; Mitglied der tschechoslowak. revolutionären Nationalversammlung, bis 1925 des Abgeordnetenhauses
Sonstiges: Schwiegervater von Ludvík Pik
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1907-1918
XI. Legislaturperiode 17.06.1907-30.03.1911
Böhmen 7, Stadt Prag V. und VIII. Bezirk (Josefstadt und Altlieben)
XII. Legislaturperiode 17.07.1911-12.11.1918
Böhmen 7, Stadt Prag V. und VIII. Bezirk
Klubmitgliedschaft: 1907 Klub českých sociálních demokratů (Klub der böhmischen Sozialdemokraten, Obmann) im Verband der sozialdemokratischen Abgeordneten (Mitglied des Präsidiums); 1911 Klub českých poslanců sociálně demokratických (Klub der böhmischen Sozialdemokraten; bis 18.10.1917 Obmann, 18.-24.10.1917 Obmann-Stellvertreter), seit 18.11.1916 im Český svaz (Tschechischer Verband) [sozialdemokrat. Landesvertrauensmann für Böhmen, 1905-1916 und 1918-1924 Vorsitzender der tschechischen Parteiorganisation bzw. seit der Parteispaltung 1911 der tschechischen Sozialdemokratie und bis 1911 Mitglied der Gesamtparteiexekutive der österr. Sozialdemokratie, 1925 Ehrenvorsitzender der tschechischen Sozialdemokratie]
Lit.: PAW; BLBL; CSBA; Freund 1907; Freund 1911; Luft; Taufmatriken Brünn-Zábrdovice, MZA Brünn