Noske, Konstantin
Biografie
geb. 28.10.1848 Wien
gest. 10.03.1920 Wien
röm.-kath.
Vater: Emanuel N. († 1854), Buchhalter
verh. 1878 Leopoldine Hell, 1 Tochter, 1 Sohn
Volks-, Real- und Handelsschule in Wien; 1865 geprüfter Lehrer der Stenografie
1866 Komptorist in einem Wiener Bankhaus; 1869 Sekretär der Allgemeinen Verkehrsbank, 1872 der Continental-Rückversicherungs-Gesellschaft in Wien; 1880 Generalsekretär der Wiener Repräsentanz der ungarisch-französischen Versicherungs-AG (Franco-Hongroise); 1886 Generalsekretär des Fabriken-Versicherungs-Teilungs-Verbandes (seit 1899 Fabriken-Rückversicherungs-Verband), später auch der Tarifvereinigung der Einbruchs-Versicherungs- und der Unfall-Versicherungs-Gesellschaften, des Automobil-Casco-Versicherungs-Verbands und des Verbands der Privat-Versicherungs-Anstalten in Wien
1874-1896 Obmann des Gabelsberger-Stenographen-Zentralvereins in Wien, 1877-1888 auch Redakteur der Vereinszeitschrift Österr. Blätter für Stenographie; 1899-1920 Obmann des Vereins der Fortschrittsfreunde Innere Stadt in Wien
1890-1902 niederösterr. Landtag; 1886-1895 Gemeinderat, 1891-1894 Stadtrat von Wien
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1894-1907
VIII. Legislaturperiode 05.04.1894-22.01.1897 (Nachwahl nach Tod von Heinrich Jaques)
Niederösterreich, Städte 1 Wien I. Bezirk (Innere Stadt)
IX. Legislaturperiode 27.03.1897-07.09.1900
Niederösterreich, Städte 1 Wien I. Bezirk
X. Legislaturperiode 31.01.1901-30.01.1907
Niederösterreich, Städte 1 Wien I. Bezirk
Klubmitgliedschaft: 1894 Vereinigte Deutsche Linke; 21.5.1896 fraktionslos; 1897 Deutsche Fortschrittspartei [deutschfortschrittlich]