Ofner, Johann Dr. iur.
Biografie
geb. 06.11.1816 (16.11.1816 lt. Taufeintrag) Nauders, Bezirk Landeck, Tirol
gest. 16.07.1887 St. Pölten, Niederösterreich
röm.-kath.
Vater: Alois O. († 1847), Kaufmann
verh. 1849 Elisabeth (Elise) Müllbauer († 1873), 1 Sohn
Volksschule in Nauders; 1829-1835 Gymnasium in Meran; Philosophische Jahrgänge in Trient; bis 1843 Studium Rechtswissenschaft Universität Innsbruck (alle Tirol); 1843 Dr. iur. Innsbruck
1843 Advokaturskonzipient in Salzburg; 1849 Advokat in St. Pölten
1854 Gründungsmitglied und 1865-1887 Obmann des Vereins der Sparkasse der Stadt St. Pölten; 1870 Mitgründer und bis 1874 Obmann, bis 1875 Mitglied des Ausschusses des Vereins der Verfassungsfreunde in St. Pölten
1861-1870, 1871-1887 niederösterr. Landtag; 1850 Gemeinderat, 1870-1882 Bürgermeister von St. Pölten
Sonstiges: Vater von Hermann Ofner (1849-1917), Advokat und 1892-1898 Bürgermeister von St. Pölten
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1861-1865, 1873-1887
I. Legislaturperiode 29.04.1861-20.09.1865
Niederösterreich, Städte St. Pölten, Herzogenburg, Melk, Pöchlarn, Waidhofen a.d. Ybbs, St. Peter, Seitenstetten, Amstetten, Ybbs, Scheibbs, Krems, Stein, Mautern, Waidhofen a.d. Thaya, Großsiegharts, Litschau, Zwettl, Weitra
V. Legislaturperiode 04.11.1873-22.05.1879
Niederösterreich, Städte 10 St. Pölten, Melk, Herzogenburg, Pöchlarn, Waidhofen a.d. Ybbs, St. Peter, Seitenstetten, Amstetten, Ybbs, Scheibbs, Klosterneuburg, Tulln, Königstetten
VI. Legislaturperiode 07.10.1879-23.04.1885
Niederösterreich, Städte 10 St. Pölten etc.
VII. Legislaturperiode 22.09.1885-16.07.1887 (Tod)
Niederösterreich, Städte 10 St. Pölten etc.
Klubmitgliedschaft: 1863 Unionisten; 1873 Fortschrittsklub; 30.4.1877 Neuer Fortschrittsklub; 1879 Klub der Vereinigten Fortschrittspartei; 19.11.1881 Vereinigte Linke; 1885 Deutscher Klub
Lit.: ÖBL; Hahn 1879; Unterberger, Liberalismus; Puchinger, Ofner; St. Pöltner Wochenblatt v. 21.7.1887; Nachlass im Stadtarchiv St. Pölten; Pfarrmatriken Nauders, TLA Innsbruck