Okunewskij (Okunevs‘kyj), Teofil Dr. iur.
Biografie
geb. 07.12.1858 Jaworów, Bezirk Kosów, Galizien
gest. 22.07.1937 Horodenka, Galizien
griech.-kath.
Vater: Hippolit (Ipolyt) O. († 1902), Pfarrer
verh. nach 1897 Marija Vasylivna, 1 Tochter
1869-1877 Gymnasium in Kolomea/Kołomyja (Galizien); 1877-1881 Studium Rechtswissenschaft Universität Wien; 1883 Dr. iur. Wien
Advokaturskonzipient in Wien, 1885 in Stanislau/Stanisławów (Galizien); 1890 Advokat in Horodenka; Februar 1915 von russischen Truppen verhaftet und zunächst in Lemberg (Galizien), dann in Kiew interniert, Jänner 1917 Streichung aus der Advokatenliste wegen Verlassen des Reichsgebiets während der Kriegszeit; seit März 1917 wieder in Horodenka
führender ruthenischer Verbandsfunktionär in Horodenka, Obmann des Nationalhauses, der Vorschusskassa und des Volksbildungsvereins "Prosvita"
1889-1901, 1913-1914 galizischer Landtag; 1894-1902 Bezirksvertretung Horodenka
Sonstiges: Bruder von Jaroslav Okunewskij (1860-1929), Marinearzt, 1914 Marine-Generalstabsarzt, 1914 Generaloberstabsarzt, 1919-1922 Leiter des Sanitätsrats des Nationalrats (Exilregierung) der Westukrainischen Volksrepublik in Wien
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1897-1900, 1907-1918
IX. Legislaturperiode 27.03.1897-07.09.1900
Galizien, Landgemeinden 23 Kołomyja, Peczeniżyn, Gwoździec, Kossów, Kuty, Żabie, Śniatyn, Zabłotów
XI. Legislaturperiode 17.06.1907-30.03.1911
Galizien 58, Landgemeinden Mielnica, Borszczów, Zaleszczyki, Horodenka, Tłuste, Śniatyn, sowie die Ortsgemeinde Czarnokońce Małe (Gerichtsbezirk Husiatyn) (Doppelwahlkreis)
XII. Legislaturperiode 21.07.1911-12.11.1918
Galizien 58, Landgemeinden Mielnica etc. (Doppelwahlkreis)
Klubmitgliedschaft: 1897 fraktionslos, 21.10.1897-Oktober 1898 Freie Vereinigung der Klublosen; November 1899 Unabhängige Ruthenen; 1907 Ruthenenklub (Obmann-Stellvertreter); 1911 Ukrajinskyj Klub (Ukrainischer Klub; Obmann-Stellvertreter) bis 12.2.1913 (Auflösung) im Ukrajinskyj sojuz (Ukrainischer Verband; Vizepräsident); 8.11.1916 Ukrainische parlamentarische Vertretung [1897 ruthenischer Radikaler (Mitgründer der Ruthenischen Radikalen Partei, 1898 Parteiausschluss); 1899 ruthenischer Nationaldemokrat (Mitgründer der Ruthenischen Nationaldemokratischen Partei)]
Lit.: PAW; ÖBL; Freund 1907; Freund 1911; Binder