Oliva, Giovanni
Biografie
geb. 05.07.1852 Triest
gest. 29.12.1920 Triest
konfessionslos
Vater: Giovanni O., Gastwirt
verh.
Volksschule und 1863-1866 italienische Kommunal-Realschule in Triest
Schriftsetzerlehre in Triest, dann kurz in Rom; 1888-1906 Schriftsetzer in der Druckerei des Österr. Lloyd, dann in anderen Druckereien in Triest; seit den 1880er Jahren auch journalistisch tätig, mehrfach Redakteur der sozialdemokrat. Parteizeitung "Il Lavoratore"; während des Weltkriegs einige Zeit als Setzer in Wien, dann wieder beim "Il Lavoratore" in Triest
Obmann-Stellvertreter der Società dei tipografi in Triest
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1907-1918
XI. Legislaturperiode 17.06.1907-30.03.1911
Triest und Gebiet 4, Triest I. Bezirk (S. Vito) und der Vorort Chiarbola Superiore
XII. Legislaturperiode 17.07.1911-12.11.1918
Triest und Gebiet 4, Triest I. Bezirk etc.
Klubmitgliedschaft: 1907 Gruppo dei socialisti italiani (Gruppe der italienischen Sozialisten; Mitglied des Vorstands) im Verband der sozialdemokratischen Abgeordneten; 1911 Klub der deutschen Sozialdemokraten (Hospitant)
Lit.: PAW; ÖBL; ABI; Freund 1907; Freund 1911