Onciul, Aurel Ritter von Dr. iur.
Biografie
geb. 12.03.1864 Oberwikow, Bezirk Radautz, Bukowina
gest. 30.09.1921 Bukarest, Rumänien
griech.-orth.; vor 1889 konfessionslos; 1890 wieder griech.-orth.
Vater: Isidor Ritter v. O. († 1897), Priester und Universitätsprofessor (Altes Testament)
verh. 1889 Hermine Gradlmiller, 1 Tochter († jung), 4 Söhne (1 † jung, 1 † 1915, 1 gefallen im Weltkrieg)
1873-1876 Gymnasium in Czernowitz (Bukowina); 1876-1882 Theresianum in Wien; Studium Rechtswissenschaft Universitäten Czernowitz und 1885 Wien; 1886 Dr. iur. Wien
1885 Eintritt in den Staatsdienst als Konzipient bei der Finanzprokuratur Wien; seit 1887 in Verwendung im Unterrichtsministerium; 1889 Redakteur der rumänischen Ausgabe des Reichsgesetzblatts, 1893 Ministerialsekretär im Innenministerium; 1896 Bezirkshauptmann in Brünn (Mähren); 1899 in Ruhe; 1900 Generaldirektor der mährischen Landesversicherungsanstalt; 1906 in Ruhe; 1907-1913 (behördlich geschlossen wegen der Zusammenarbeit mit einer in Österreich nicht konzessionierten Reederei) auch Konzessionär und Mitbesitzer des Reisebüros "Universale" in Wien; 1902-1903 Herausgeber des Wochenblatts "Privitorul" (Der Beobachter) zunächst in Brünn, dann in Czernowitz, 1905-1908 des Wochenblatts "Voinţa poporului" (Volkswille) in Czernowitz; Ende 1918 in Suczawa (Bukowina) verhaftet und kurz in Iaşi (Rumänien) interniert, dann Advokat in Bukarest
1903-1918 Bukowinaer Landtag (1911-1918 Landesausschuss)
Sonstiges: Schwager von Eduard Hruschka, Florea Lupu
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1905-1918
X. Legislaturperiode 28.11.1905-30.01.1907 (Nachwahl nach Rücktritt von Florea Lupu)
Bukowina, Landgemeinden 1 Czernowitz, Sadagóra, Storozynetz, Sereth
XI. Legislaturperiode 17.06.1907-30.03.1911
Bukowina 14, Landgemeinden Solka, Gurahumora
XII. Legislaturperiode 17.07.1911-12.11.1918
Bukowina 14, Landgemeinden Solka, Gurahumora
Klubmitgliedschaft: 1905 Rumänenklub; 19.3.1909 Unione Latina; 1911 Rumänenklub [1905 rumänische demokratische Bauernpartei; 1908 rumänische christlich-soziale Partei, 1909 rumänische Nationalpartei (Umbenennung, Obmann-Stellvertreter); 1914 rumänische Bauernpartei (Mitgründer und Obmann)]
Lit.: PAW; SOEBA; Freund 1907; Freund 1911; Prokopowitsch, Ende; Ceauşu, Parlamentarism; Predescu; Cocuz, Partidele politice; Onciul, Aurel Ritter von Onciul; Staudacher, Trauungsbücher II