Onyszkiewicz, Mieczysław Ritter von
Biografie
geb. 27.11.1844 Bybło, Bezirk Rohatyn, Galizien
gest. 01.11.1917 Krakau, Galizien
röm.-kath.
Vater: Adrian R. v. O. († 1875), Gutsbesitzer
verh. 1871 Felicja Gnoińska, mind. 3 Töchter
Gymnasium in Lemberg (Galizien); bis 1868 Studium Rechtswissenschaft Universität Lemberg
Besitzer des Guts Żołczów (Bezirk Rohatyn)
1892-1903 Mitglied des Ausschusses der Galizischen Landwirtschaftsgesellschaft
1877-1889, 1893-1914 galizischer Landtag (1900-1914 Landesausschuss); 1873-1881 Bezirksvertretung Rohatyn (1876-1881 Obmann)
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1879-1891
VI. Legislaturperiode 07.10.1879-23.04.1885 (Nachwahl nach Mandatsverzicht von Jerzy Fürst Czartoryski - Doppelwahl, Option für Galizien, Großgrundbesitz 8 Sanok etc.)
Galizien, Großgrundbesitz 15 Rohatyn, Bóbrka
VII. Legislaturperiode 22.09.1885-23.01.1891
Galizien, Großgrundbesitz 15 Rohatyn, Bóbrka
Klubmitgliedschaft: Koło polskie (Polenklub) [polnisch-konservativ]
Lit.: PSB; Hahn 1879; Hahn 1885