Pacher, Rafael
Biografie
geb. 21.07.1857 Iserthal/Řeky, Gemeinde Podmoklitz/Podmoklice (heute Stadt Semily), Bezirk Semil/Semily, Böhmen (Semil/Semily, Böhmen lt. Taufeintrag)
gest. 23.03.1936 Wien
röm.-kath.
Vater: Rafael P. († 1866), Eisenbahnbeamter
verh. 1886 Josefine Berta ?
1868-1876 Kleinseitner Gymnasium in Prag (Böhmen); 1876-1881 Studium Philosophie (Germanistik und Geschichte) Universität Prag
Journalist, 1883 ständiger Mitarbeiter der "Rumburger Zeitung" in Rumburg/Rumburk (Böhmen); 1885 Redakteur der "Abwehr" in Warnsdorf/Varnsdorf (Böhmen); 1889 Redakteur, 1891 auch Herausgeber der Zeitung der deutschnationalen Partei Mährens "Deutsches Blatt" in Brünn; 1894 Redakteur der "Deutschen Zeitung", 1897 der "Ostdeutschen Rundschau" in Wien; 1919 Zentraldirektor der Schulbücher-Verlage, 1920 Präsident des Österr. Schulbücher-Verlags in Wien; 1924 in Ruhe
1890 Mitgründer und bis 1894 Obmann des Deutschnationalen Vereins in Brünn, 1909-1918 des Bundes der Deutschen in Böhmen
1899-1913 böhmischer Landtag
Oktober 1918 Landeshauptmann von Deutschböhmen; Oktober 1918-März 1919 deutsch-österr. Staatssekretär für Unterricht
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1901-1918
X. Legislaturperiode 31.01.1901-30.01.1907
Böhmen Städte 11 Karlsbad, Joachimsthal, Kaaden, Komotau, Pressnitz, Weipert
XI. Legislaturperiode 17.06.1907-30.03.1911
Böhmen 86, Städte Komotau, Oberdorf, Preßnitz, Weipert, Sebastiansberg
XII. Legislaturperiode 19.07.1911-12.11.1918
Böhmen 86, Städte Komotau etc.
Klubmitgliedschaft: 1901 Alldeutsche Vereinigung; März 1902 fraktionslos; 25.6.1903 Freie Vereinigung der alldeutschen Abgeordneten; 1907 Deutschradikale Vereinigung (Obmann; bis 4.6.1908 - Austritt des Klubs aus der Vereinigung - auch Leitungsausschuss der Vereinigung der deutschen Parteien); 4.12.1908 Nationalverband der deutschfreiheitlichen Abgeordneten (Mitglied des Vollzugsausschusses); 26.2.1910 Deutschradikale Gruppe im Deutschen Nationalverband; 1911 Deutschradikale Vereinigung (Mitglied des Vorstands) bis 11.10.1917 im Deutschen Nationalverband (22.11.1911-23.3.1912 und seit 28.3.1912 Mitglied des Vorstands), seit 22.1.1918 (Gründung) im Verband der deutschnationalen Parteien; seit der Gründung am 13.11.1917 auch einer der drei Obmänner des Sudetenländischen Verbandes [1901 alldeutsch; 1902 freialldeutsch; 1903 deutschradikal]
Lit.: ÖBL; BLBL; Freund 1907; Dvorak; Heller I; Bachmann, Pacher; Taufmatriken Semily, SOA Hradec Králové