Panowsky, Karl
Biografie
geb. 04.06.1833 Eibenschitz/Ivančice, Bezirk Brünn, Mähren
gest. 16.01.1894 Eibenschitz/Ivančice, Bezirk Brünn, Mähren
röm.-kath.
Vater: Karl P. († 1889), Müller
verh. 1856 Sofie Dvořaček († 1893), 4 Söhne (1 † jung), 1 Tochter († jung)
Untergymnasium; technische Studien
zunächst Müller in Rakschitz/Rakšice (Bezirk Mährisch Kromau/Moravský Krumlov), dann Dampfmühlen- und Realitätenbesitzer in Eibenschitz
Obmann des Deutschen Casinos und der Ortsgruppe des Deutschen Schulvereins in Eibenschitz
1878-1884, 1890-1894 mährischer Landtag; 1864 Gemeinderat, 1866-1876 Bürgermeister von Eibenschitz
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1876-1885
V. Legislaturperiode 19.10.1876-22.05.1879 (Nachwahl nach Rücktritt von Michael Grübler)
Mähren, Städte 6 Znaim, Datschitz, Jamnitz, Zlabings, Kromau, Eibenschitz, Mährisch-Budwitz
VI. Legislaturperiode 07.10.1879-23.04.1885
Mähren, Städte 6 Znaim etc.
Klubmitgliedschaft: 1876 Fortschrittsklub; 1879 Klub der Vereinigten Fortschrittspartei; 19.11.1881 Vereinigte Linke [deutschfortschrittlich]
Lit.: BLBL; Malíř, Biografický slovník; Tagesbote aus Mähren und Schlesien (Brünn) v. 17.1.1894