Pantz, Ferdinand Reichsritter von, Freiherr von (1917)
Biografie
geb. 12.10.1868 Eibiswald, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
gest. 15.03.1933 Wien
röm.-kath.
Vater: Ferdinand Reichsritter v. P. († 1905), Montan-Ingenieur
verh. 1902 Anna Strisower, 2 Söhne
Gymnasium am Theresianum in Wien; 1888-1893 Studium Rechtswissenschaft Universität Wien
seit 1893 im Staatsdienst in Niederösterreich, zunächst Konzeptspraktikant an der Statthalterei in Wien, 1894 an der Bezirkshauptmannschaft Horn, 1897 wieder in Wien, 1898 Konzipist; 1899 der Bezirkshauptmannschaft in Wiener Neustadt, 1901 in Pöggstall (heute Bezirk Melk) zugeteilt; 1902 Bezirkskommissär in Mödling; 1905 beurlaubt, 1906 außer Dienst; Verwaltung und seit 1905 Besitzer des Guts Sonnhof (Gemeinde Stainach, heute Stainach-Pürgg, Bezirk Gröbming, heute Bezirk Liezen, Steiermark); 1905-1909 Mitarbeiter der Österr. Zentralstelle zur Wahrung der land- und forstwirtschaftlichen Interessen in Wien; seit Jänner 1914 Herausgeber des Wochenblatts "Deutsche Zeitung. Organ der Österreichischen Partei Deutsches Zentrum" in Wien
Sonstiges: Vater von Freiherr (Baron) Hubert von Pantz (1909-1991), internationaler Jet-Setter, Gründer des International Sports and Shooting Club in Schloss Mittersill (Bezirk Zell am See, Salzburg) und des Skiressorts Mittersill in Frankonia (New Hampshire, USA)
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1907-1918
XI. Legislaturperiode 17.06.1907-30.03.1911
Steiermark 14, Landgemeinden Liezen, Rottenmann, Irdning, Aussee, Gröbming, Schladming, Oberzeiring, Oberwölz
XII. Legislaturperiode 17.07.1911-12.11.1918
Steiermark 14, Landgemeinden Liezen etc.
Klubmitgliedschaft: 1907 Christlichsoziale Vereinigung; 1911 Christlichsoziale Vereinigung deutscher Abgeordneter (seit 2.7.1912 nur mehr Hospitant); 29.11.1912 fraktionslos; 28.1.1913 Klub der unabhängigen christlichen Volkspartei der Deutschen Österreichs, 16.5.1913 (Umbenennung) Deutsches Zentrum (Obmann); 13.9.1916-19.10.1917 (Auflösung) Deutsche Arbeitsgemeinschaft (Mitglied des Vorstands) bis 12.10.1917 (Auflösung) im Deutschen Nationalverband; 20.10.1917 Deutsches Zentrum (Obmann), seit 22.1.1918 (Gründung) im Verband der deutschnationalen Parteien; 7.10.1918 Deutschösterreichische Unabhängigkeitspartei [1907 christlichsozial; Dezember 1911 Unabhängige christliche Volkspartei der Deutschen Österreichs]
Lit.: PAW; DBA; Freund 1907; Freund 1911; Wilhelm; Sterbematriken Wien-Mariatreu