Pattai, Robert Guido Dr. iur.
Biografie
geb. 09.08.1846 Graz, Steiermark
gest. 30.09.1920 Sanatorium Hera Wien
röm.-kath.
Vater: Guido P. († 1859), Advokaturskandidat, dann Sparkassenadministrator
verh. 1873 Amalia Dettelbach, 3 Töchter (1 † jung)
1855-1861 Oberrealschule in Graz; Technische Hochschule Graz; 1865 Gymnasialmatura in Graz als Externist; 1865-1869 Studium Rechtswissenschaft Universität Graz; 1872 Dr. iur.
Advokaturskonzipient in Brünn (Mähren), Graz, Ried im Innkreis (Oberösterr.) und seit 1875 in Wien, dazwischen 1871-1872 Rechtspraktikant in Graz; 1876 Advokat in Wien; 1903 in Ruhe; 1903-1920 Präsident der niederösterr.-steirischen Alpenbahn; 1917-1920 Vizepräsident der Centralbank der deutschen Sparkassen in Wien; Mai 1909-1918 Mitglied Reichsgericht
1882-1885 Obmann des Österr. Reformvereins in Wien; 1914-1920 Präsident des Verbands der österr. Lokalbahnen und Kleinbahnen
1899-1918 niederösterr. Landtag (1902-1909 Landesausschuss)
Sonstiges: Sohn von Guido Pattai (1818-1859), Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung (Steiermark, Gleinstätten)
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1885-1911
VII. Legislaturperiode 22.09.1885-23.01.1891
Niederösterreich, Städte 6 Wien VI. Bezirk (Mariahilf)
VIII. Legislaturperiode 09.04.1891-22.01.1897
Niederösterreich, Städte 6 Wien VI. Bezirk
IX. Legislaturperiode 27.03.1897-07.09.1900
Niederösterreich, Städte 6 Wien VI. Bezirk
X. Legislaturperiode 31.01.1901-30.01.1907
Niederösterreich, Städte 6 Wien VI. Bezirk
XI. Legislaturperiode 17.06.1907-30.03.1911
Niederösterreich 13, Stadt Wien VI. Bezirk (Mariahilf) 2
parlamentarische Funktionen
10.3.-11.7.1909, 22.10.1909-30.3.1911 Präsident
Klubmitgliedschaft: 1885 fraktionslos; 1891 Freie Vereinigung für wirtschaftliche Reform auf christlicher Grundlage; 1897 Christlich-soziale Vereinigung
Mitglied des Herrenhauses 19.05.1917 (auf Lebenszeit)
Mittelpartei
Lit.: PAW; ÖBL; Wien-Lexikon; Hahn 1885; Freund 1907; Wilhelm; Kürschner