Pergelt, Anton Dr. iur.
Biografie
geb. 11.01.1853 Sofienhain/Žofín, Gemeinde Obergrund/Horní Grund (heute Horní Podluží), Bezirk Warnsdorf/Varnsdorf, Böhmen
gest. 08.10.1910 Wien
röm.-kath.
Vater: Josef P. († 1885), Straßenmeister
verh. 1904 Julie Hanisch, keine Kinder
1864-1872 Gymnasium in Böhmisch Leipa/Česká Lípa (Böhmen); 1872-1876 Studium Rechtswissenschaft Universität Wien; 1881 Dr. iur. Wien
Advokaturskonzipient, 1886 Advokat in Wien
1895-1910 böhmischer Landtag
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1892-1910
VIII. Legislaturperiode 18.01.1892-22.01.1897 (Nachwahl nach Tod von Karl Hielle)
Böhmen, Städte 16 Rumburg, Schönlinde, Warnsdorf, Kreibitz
IX. Legislaturperiode 27.03.1897-07.09.1900
Böhmen, Städte 16 Rumburg etc.
X. Legislaturperiode 31.01.1901-30.01.1907
Böhmen, Städte 16 Rumburg etc.
XI. Legislaturperiode 17.06.1907-08.10.1910 (Tod)
Böhmen 98, Landgemeinden und Stadt Warnsdorf
Klubmitgliedschaft: 1892 Vereinigte Deutsche Linke; 6.11.1896 Freier Verband deutscher Abgeordneter (14.11.1896 Vorstandsmitglied); 1897 Deutsche Fortschrittspartei (bis Mitte Februar 1901 Vorstandsmitglied); 1907 Deutschfortschrittliche Vereinigung; 4.12.1908 Nationalverband der deutschfreiheitlichen Abgeordneten; 26.2.1910 Deutscher Nationalverband [deutschfortschrittlich; Juni 1896 Mitgründer, dann Obmann der Deutschen Fortschrittspartei in Böhmen]
Lit.: ÖBL; BLBL; Freund 1907; Neue Freie Presse (Wien) v. 9.10.1910; Bohemia (Prag) und Prager Tagblatt v. 10.10.1910