Perger, Heinrich Edler von Pergenau (1861) Dr. iur.
Biografie
geb. 17.06.1810 Gutenbrunn, Gemeinde Baden, Niederösterreich
gest. 25.09.1878 Wien
röm.-kath.
Vater: Franz P. († 1846), Kaufmann
verh. 1844 Anna Pfann, keine Kinder
1825-1827 Philosophische Jahrgänge, 1827-1831 Studium Rechtswissenschaft Universität Wien; 1834 Dr. iur. Wien
1832 Rats-Auskultant am Magistrat, 1835 am städtischen Zivilgericht in Wien, seit 1840 auch Aktuar der Gerichtsverwaltung für die Vorstadtbezirke Landstraße, Weißgärber und Erdberg; 1843 Advokat in Wien; 1860 in Ruhe, Berufspolitiker und Realitätenbesitzer
1861-1877 niederösterr. Landtag; 1861-1864 Gemeinderat von Wien
Sonstiges: Onkel von Marianne Hainisch, geb. Perger (1839-1936), Frauenrechtlerin, Mutter von Michael Hainisch (1858-1940), 1920-1930 österr. Bundespräsident
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1867-1878
II. Legislaturperiode 20.05.1867-21.05.1870
Niederösterreich, Städte Wiener Neustadt, Bruck a.d. Leitha, Hainburg, Schwechat, Klosterneuburg, Tulln, Königstetten, Baden, Mödling, Perchtoldsdorf, Gumpoldskirchen, Neunkirchen, Pottendorf, Ebenfurth, Korneuburg, Stockerau, Oberhollabrunn, Mistelbach, Feldsberg, Poisdorf, Zistersdorf, Laa, Horn, Eggenburg, Retz, Meissau, Langenlois
III. Legislaturperiode 15.09.1870-10.08.1871
Niederösterreich, Städte Wiener Neustadt etc.
IV. Legislaturperiode 27.12.1871-07.09.1873
Niederösterreich, Städte Wiener Neustadt etc.
V. Legislaturperiode 04.11.1873-25.09.1878 (Tod)
Niederösterreich, Städte 13 Baden, Mödling, Perchtoldsdorf, Gumpoldskirchen, Bruck, Hainburg, Schwechat
parlamentarische Funktionen:
20.3.1871-7.3.1874 Präsident-Stellvertreter, 7.3.1874-25.9.1878 Präsident der Staatsschulden-Kontrollkommission
Klubmitgliedschaft: 1867 Herbst-Kaiserfeld'scher Klub; 2.10.1867 Klub der Linken (Obmann-Stellvertreter); 27.1.1869 Klub der neuen Linken; Dezember 1869 Klub der Linken; 1.5.1871 Klub der Linken; 17.1.1872 Klub der Verfassungspartei (Obmann); 1873 Klub der Linken (bis 21.10.1874 Obmann)
Lit.: ÖBL; Wurzbach; Hahn 1873; Hermann/Evenbach, Die neuen Väter