Petelenz, Ignacy Dr. phil.
Biografie
geb. 14.09.1850 Turka, Galizien
gest. 20.06.1911 Krakau, Galizien
röm.-kath.
Vater: Antoni P. († 1855), Finanzwach-Kommissär
verh. (I.) Agrypina v. Ferliewicz († 1880), 1 T; (II.) 1885 Maria Tekla Zawadil, 2 Söhne, 1 Tochter
1861-1869 Gymnasium in Suczawa (Bukowina) und Lemberg (Galizien); 1869-1872 Studium Philosphie (Mathematik und Naturwissenschaften) Universität Lemberg; 1874 Lehramtsprüfung für Gymnasien für Naturgeschichte, Mathematik und Physik; 1879 Dr. phil. Krakau
1872 Supplent, 1874 Lehrer, 1877 Professor für Naturgeschichte, Mathematik und Physik am Franz Joseph-Gymnasium in Lemberg; 1881-1889 auch Honorardozent für Zoologie an der Technischen Hochschule Lemberg; 1889 Direktor des Gymnasiums in Sambor (Galizien), 1896 der I. Oberrealschule in Krakau; 1908 beurlaubt
Obmann des demokratischen Vereins in Krakau
vor 1896 Gemeinderat von Sambor; 1909-1911 Gemeinderat von Krakau
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1901-1911
X. Legislaturperiode 17.10.1901-30.01.1907 (Nachwahl nach Tod von Ferdynand Weigel)
Galizien, Städte 2 Krakau
XI. Legislaturperiode 17.06.1907-30.03.1911
Galizien 11, Stadt Krakau VI. Bezirk (Wesoła)
Klubmitgliedschaft: Koło polskie (Polenklub) [polnischer Demokrat]
Lit.: PAW; PSB; Freund 1907; Binder