Petrinò, Alexander (Alexandru) Freiherr von
Biografie
geb. 18.05.1824 Waschkoutz am Czeremosch, Bukowina
gest. 17.04.1899 (16.04.1899 lt. Sterbeeintrag) Czernowitz, Bukowina
griech.-orth.
Vater: Apostolo Freiherr v. (1835) P. († 1837), Gutsbesitzer; Stiefvater Johann Freiherr v. Mustatza (Ioan Mustaţă), Gutsbesitzer
verh. Marie Martine ? († 1895)
Gymnasium und Philosophische Lehranstalt in Czernowitz; seit 1842 Studium Rechtswissenschaft Universität Wien
zunächst Gutsbesitzer in Waschkautz am Czeremosch; 1855 Kauf des Guts Budenitz (Bezirk Storozynetz, Bukowina); 6.5.-30.6.1870 Leiter des Ackerbauministeriums, 30.6.1870-4.2.1871 Ackerbauminister; nach 1875 verstärkte Industrieinvestitionen, u.a. Großaktionär der Lemberg-Czernowitz-Jassy-Eisenbahn; 1882 Mitgründer und bis 1889 Präsident der Bukowinaer Boden-Credit-Anstalt
1860 Mitglied des verstärkten Reichsrats; 1861-1864, 1866-1873, 1874-1875 Bukowinaer Landtag
Sonstiges: Bruder von Nikolaus (Nicolae, aus der I. Ehe des Vaters; 1817-1884), 1861-1864 Mitglied des Bukowinaer Landtags, und Otto Frh. v. Petrinò (1834-1884), 1867-1869 Mitglied des Bukowinaer Landtags, sowie (aus II. Ehe der Mutter) von Nikolaus Frh. v. Mustatza (Nicolae Mustaţă; 1839-1904), 1869-1871, 1878-1904 Mitglied des Bukowinaer Landtags (1884-1904 Landesausschuss); Stiefbruder von Johann Frh. v. Mustatza (Ioan Mustaţă; 1830-1895), 1861-1864 Mitglied des Bukowinaer Landtags
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1861-1864, 1867-1870, 1870-1871, 1873-1876
I. Legislaturperiode 03.05.1861-09.05.1864 (Nachwahl nach Ablehnung der Wahl durch seinen Bruder Nikolaus; Rücktritt als Landtagsabgeordneter)
Bukowina, Großgrundbesitz
II. Legislaturperiode 20.05.1867-31.03.1870 (Rücktritt von zwölf Abgeordneten wegen Ablehnung der verstärkten Länderautonomie -Antrag Petrinò - durch den Reichsrat und Beratung des Notwahlgesetzes)
Bukowina, Städte und Handels- und Gewerbekammer Czernowitz
III. Legislaturperiode 15.09.1870-10.08.1871
Bukowina, Großgrundbesitz
V. Legislaturperiode 10.11.1873-05.10.1876 (Rücktritt)
Bukowina, Großgrundbesitz 2. Wahlkörper
Klubmitgliedschaft: 17.6.1867 Herbst-Kaiserfeld'scher Klub bis Ende September 1867 (Auflösung); 1870 Klub des rechten Zentrums; 1873 Klub des rechten Zentrums [rumänischer Föderalist]
Lit.: ÖBL; Wurzbach; SOEBA; Hahn 1867; Ceauşu, Parlamentarism; Predescu; Sterbematriken Czernowitz-St. Nikolaus griech.-orth., familysearch.org