Pfeifer, Viljem (Wilhelm)
Biografie
geb. 30.08.1842 Gottschee/Kočevje, Krain
gest. 09.12.1917 Gurkfeld/Krško, Krain
röm.-kath.
Vater: Josef P., Finanzkommissär
verh. 1882 Marija Kolenc (Maria Kollenz), 2 Söhne
1853-1861 Gymnasium in Rudolfswert/Novo mesto, 1861 Matura in Laibach (Krain); Studium Rechtswissenschaft 1861-1862 Universität Graz (Steiermark) und 1862-1866 Universität Wien
Gutsbesitzer in Gurkfeld
1877-1908 krainischer Landtag; 1875-1894 Bürgermeister, seit 1894 Vizebürgermeister von Gurkfeld
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1873-1907
V. Legislaturperiode 04.11.1873-22.05.1879
Krain, Landgemeinden 4 Rudolfswert, Gurkfeld, Landstraß, Tschernembl, Möttling
VI. Legislaturperiode 07.10.1879-23.04.1885
Krain, Landgemeinden 4 Rudolfswert etc.
VII. Legislaturperiode 22.09.1885-23.01.1891
Krain, Landgemeinden 4 Rudolfswert etc.
VIII. Legislaturperiode 09.04.1891-22.01.1897
Krain, Landgemeinden 4 Rudolfswert etc.
IX. Legislaturperiode 27.03.1897-07.09.1900
Krain, Landgemeinden 4 Rudolfswert etc.
X. Legislaturperiode 31.01.1901-30.01.1907
Krain, Landgemeinden 4 Rudolfswert etc.
Klubmitgliedschaft: 1873 fraktionslos; Ende November 1876 Klub des rechten Zentrums; 1891 Klub der Konservativen; 16.11.1895 fraktionslos; 26.11.1895 Klub der Katholischen Volkspartei; 1897 Slovanska krščansko-narodna sveza (Slavischer christlich-nationaler Verband); 1901 Slawisches Zentrum; 10.6.1902 Slovanska zveza (Slawischer Verband) [1873 slowenisch-national – Jungslowene; 1879 slowenisch-katholisch]
Lit.: Slovenski Biografski Leksikon; Hahn 1879; Kürschner; Šribar, Rodbina Pfeifer; Studienkatalog, UA Wien