Pichler, Wilhelm Dr. iur.
Biografie
geb. 30.01.1840 Schmiedeberg/Šmídeberk (heute Kovářská), Bezirk Pressnitz/Přísečnice, Böhmen
gest. 10.11.1901 Horn, Niederösterreich
röm.-kath.
Vater: Josef P., Schichtmeister
verh. 1873 Elisabeth Kopetz (Kopec), 2 Töchter
bis 1858 Gymnasium in Komotau/Chomutov (Böhmen); 1858-1862 Studium Rechtswissenschaft Universität Prag (Böhmen); 1866 Dr. iur. Prag
1864 Konzeptspraktikant an der Statthalterei in Prag, dann Advokaturskonzipient in Saaz/Žatec (Böhmen); 1875 Advokat in Jechnitz/Jesenice (Bezirk Podersam/Podbořany, Böhmen), 1887 in Wien, 1892 in Horn
1900-1901 Gemeinderat von Horn
Sonstiges: Taufname Wenzel, seit etwa 1875 Führung des Doppelnamens Wenzel Wilhelm, im Parlament ausschließlich und seit der Übersiedlung nach Wien 1887 geschäftlich nur mehr Wilhelm, seit der Übersiedlung nach Horn 1892 auch amtlich Wegfall des Doppelnamens
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1886-1895
VII. Legislaturperiode 29.09.1886-23.01.1891 (Nachwahl nach Rücktritt von Karl v. Pohnert)
Böhmen, Städte 12 Saaz, Postelberg, Brüx, Bilin, Oberleutensdorf, Görkau
VIII. Legislaturperiode 13.04.1891-06.09.1895 (Rücktritt nach Wählerkritik an seiner Zustimmung zum Posten der slowenischen Parallelklassen im Gymnasium Cilli/Celje in der Budgetabstimmung)
Böhmen, Städte 12 Saaz etc.
Klubmitgliedschaft: 1886 Deutscher Klub; 6.11.1888 Vereinigte deutsche Linke [deutschfortschrittlich]
Lit.: BLBL; PJB; Hahn 1891; Kürschner; Verordnungsblatt Justizministerium; Neues Wiener Tagblatt v. 12.11.1901; Taufmatriken Kovářská, SOA Litoměřice; Sterbematriken Horn, DA St. Pölten