Pickert, Karl Dr. phil.
Biografie
geb. 17.09.1835 Teltsch/Teleč (heute Gemeinde Kozlov), Bezirk Luditz/Žlutice, Böhmen
gest. 08.10.1888 Sanatorium Bloch, Prag, Böhmen
röm.-kath.
Vater: Franz P. († 1892), Kleinlandwirt
verh. 1871 Marie Wenzel, 1 Sohn
Volksschule in Teltsch; Kleinseitner Gymnasium in Prag; 1854-1858 Studium Philosophie Universität Prag; 1864 Dr. phil. Prag
während des Studiums Privatlehrer, nach Abschluss des Studiums Erzieher in Adelshäusern; 1858-nach 1860 auch Hilfslehrer (Deutsch, Geschichte, Latein, Mathematik) am Kleinseitner Gymnasium in Prag; Journalist, 1867-1871 (Verkauf) Gründer und Herausgeber der Wochenschrift "Deutsche Volkszeitung" in Prag; 1871 Mitgründer und Herausgeber der "Deutschen Zeitung" in Wien; 1872 Gründer und Verbandsanwalt des Allgemeinen Verbands der auf Selbsthilfe beruhenden deutsch-österr. Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften in Wien; 1873 Übersiedlung nach Leitmeritz/Litoměřice (Böhmen), Kauf einer Druckerei und Gründung eines Verlags; seit 1874 auch Herausgeber der "Leitmeritzer Zeitung", 1882 auch Gründer und Herausgeber der Wochenzeitschrift "Der deutsche Landwirt" in Leitmeritz
Gründungsmitglied des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen (1862), des Deutschen Vereins zur Verbreitung gemeinnütziger Kenntnisse in Prag (1869); des Verfassungsvereins der Deutschen in Böhmen (1869), des Verbands der deutschen Journalisten Böhmens, des Deutschen Schulvereins (1880), des Deutschen landwirtschaftlichen Zentralverbands für Böhmen (1886, bis 1888 Mitglied des Ausschusses)
1866-1873, 1885-1887, 1887-1888 böhmischer Landtag (1867-1871 Landesausschuss)
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1870-1873, 1885-1888
III. Legislaturperiode 08.11.1870-10.08.1871 (direkte Notwahl)
Böhmen, Landgemeinden Eger, Wildstein, Asch, Falkenau, Königswart, Plan, Tepl, Weseritz, Tachau, Pfraumberg, Karlsbad, Elbogen, Petschau, Luditz, Buchau, Graslitz, Neudek, Joachimsthal, Platten
IV. Legislaturperiode (I.) 27.12.1871-24.04.1872 (direkte Notwahl; Erlöschen des Mandats bei Zusammentritt des neugewählten Landtags)
Böhmen, Landgemeinden Eger etc.
IV. Legislaturperiode (II.) 07.05.1872-07.09.1873 (wieder gewählt)
Böhmen, Landgemeinden Eger etc.
VII. Legislaturperiode 22.09.1885-08.10.1888 (Tod)
Böhmen, Landgemeinden 10 Tetschen, Bensen, Böhmischkamnitz, Rumburg, Warnsdorf, Zwickau, Schluckenau, Hainspach
Klubmitgliedschaft: Ende April 1871 Klub der äußersten Linken; 17.1.1872 Klub der Verfassungspartei; 1885 Deutscher Klub (bis 4.2.1886 und seit 21.10.1887 Obmann-Stellvertreter)
Lit.: ÖBL; BLBL; Hahn 1885; Gierschick, Pickert; Leitmeritzer Zeitung v. 10. u. 13.10.1888; Der deutsche Landwirt v. 10. u. 20.10.1888