Piętak, Leonard Dr. iur.
Biografie
geb. 24.02.1841 Przemyśl, Galizien
gest. 25.02.1909 Wien
röm.-kath.
Vater: Jan P., Lehrer
verh. 1869 Janina Franz († 1892), 1 Sohn
1852-1860 Gymnasium in Przemyśl; 1860-1864 Studium Rechtswissenschaft Universität Lemberg (Galizien); 1867 Dr. iur. Lemberg
1864 Konzeptspraktikant an der Finanzprokuratur, 1867 an der Statthalterei in Lemberg, 1868-1870 Bezirksadjunkt; 1869 Privatdozent, 1870 ao. Professor für Handels- und Wechselrecht, 1872 auch für römisches Recht, 1876 o. Professor für diese Fächer Universität Lemberg (1881-1882 und 1888-1889 Rektor); 19.1.1900-2.6.1906 Minister ohne Portefeuille (Galizien)
1870 Mitgründer der Juristischen Gesellschaft in Lemberg; 1888-1897 Präsident, 1897-1900 Vizepräsident des (polnischen) Vereins für Lehrer an höheren Schulen Galiziens; 1899-1900 Präsident der Galizischen Sparkasse in Lemberg
1881-1882, 1888-1889, 1900-1907 galizischer Landtag; 1886-1895 Stadtrat von Lemberg
Sonstiges: Vater von Jan Kanty Piętak (1885-1933), 1927-1932 Vorstand der legislativen Abteilung des polnischen Ministerratspräsidiums, 1932-1933 Präsident des Verwaltungsgerichtshofs
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1893-1907
VIII. Legislaturperiode 10.10.1893-22.01.1897 (Nachwahl nach Rücktritt von Franciszek Smolka)
Galizien, Städte 1 Lemberg
IX. Legislaturperiode 27.03.1897-07.09.1900
Galizien, Städte 1 Lemberg
X. Legislaturperiode 31.01.1901-30.01.1907
Galizien, Städte 1 Lemberg
parlamentarische Funktionen
20.10.1899-19.1.1900 Erster Vizepräsident
Klubmitgliedschaft: Koło polskie (Polenklub) [polnischer Demokrat]
Mitglied des Herrenhauses 14.06.1907 (auf Lebenszeit)
Gruppe der Rechten
Lit.: PAW; ÖBL; PSB; Biogramy uczonych Polskich; Binder; Szczygielski, Leonard Piętak