Pillersdorff, Franz Freiherr von
Biografie
geb. 01.03.1786 Brünn, Mähren
gest. 22.02.1862 Wien
röm.-kath.
Vater: Franz Frh. v. P. († 1806), Appellationsgerichtsrat
verh. (I.) 1816 Klara (Clarissa) Pachner v. Eggenstorf († 1817); (II.) 1824 Maria Gräfin Chorinsky († 1844), 7 Töchter (1 † jung), 1 Sohn († jung)
1802-1805 Studium Rechtswissenschaft Universität Wien
1805 Eintritt in den Staatsdienst als Büro-Akzessist am Gubernium in Lemberg (Galizien); seit 1807 in Wien, zunächst Offizial im Staatsrat, 1809 in der allgemeinen Hofkammer, 1811 Hofsekretär; 1813 dem Armeeminister Anton Maximilian Frh. von Baldacci zugeteilt; 1815 Hofrat, 1824 Vizepräsident der allgemeinen Hofkammer; 1832 Übertritt in die Vereinigte Hofkanzlei, 1836 Hofkanzler; 20.3.-8.7.1848 Innenminister, seit 4.5.1848 auch Ministerpräsident
1861-1862 niederösterr. Landtag
Sonstiges: Schwager von Gustav Graf Chorinsky; Onkel von Hermann Frh. v. Pillersdorff
Abgeordneter des Reichstags 1848, 1849
(I.) 10.07.1848-26.11.1848 (Rücktritt nach Gerüchten über Vertrauensverlust der Wähler)
Niederösterreich, Wien Innere Stadt 1. Wahlbezirk
auch gewählt in Wien Vorstädte-Leopoldstadt, dort Mandatsverzicht
(II.) 13.02.1849-07.03.1849 (Nachwahl nach Rücktritt von Josef Fischer)
Niederösterreich, Bruck a.d. Leitha
parlamentarische Funktionen
13.10.-22.11.1848 Zweiter Vizepräsident
Klubmitgliedschaft: November 1848 Zentral-Klub
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1861-1862
I. Legislaturperiode 29.04.1861-22.02.1862 (Tod)
Niederösterreich, Stadt Wien
Klubmitgliedschaft: Unionisten
Erinnerungen: Handschriftlicher Nachlaß (Wien 1863)
Lit.: ÖBL; Wurzbach; NDB; BLBL; Wien-Lexikon; Biographische Skizzen