Pirko, Karl
Biografie
geb. 06.08.1822 Landskron/Lanškroun, Böhmen
gest. 22.12.1893 Wien
röm.-kath.
Vater: Franz P., Lohgerber
verh. (I.) 1851 Eleonora Eder; (II.) Theresia Hallmayer († 1882); mind. 1 S
1849 Übersiedlung nach Wien, Rotgerber und bis 1861 Lederfabrikant in Wien; seit 1861 Gutsbesitzer in Pottenbrunn (heute Stadt St. Pölten, Niederösterr.), Ausbau zu einem Musterbetrieb mit Kunstmühle und Dampfbrauerei, seit 1878 Leitung des Betriebs durch seinen Sohn
1872-1878 Obmann des Landwirtschaftlichen Bezirksvereins St. Pölten; 1879-1893 Mitglied des Ausschusses des Vereins der Verfassungsfreunde in St. Pölten, seit 1883 Deutscher Nationalverein für Stadt und Land St. Pölten
1878-1893 niederösterr. Landtag
Sonstiges: Vater von Franz von Pirko (seit 1912 Pirko-Csáky) (1853-1919), Gutsbesitzer und 1897-1912 Mitglied des niederösterr. Landtags (Landesausschuss)
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1878-1891
V. Legislaturperiode 10.12.1878-22.05.1879 (Nachwahl nach Rücktritt von Gustav Held)
Niederösterreich, Landgemeinden 1 St. Pölten, Herzogenburg, Kirchberg a.d. Pielach, Melk, Neulengbach, Lilienfeld, Hainfeld, Tulln, Atzenbrugg
VI. Legislaturperiode 07.10.1879-23.04.1885
Niederösterreich, Landgemeinden 1 St. Pölten etc.
VII. Legislaturperiode 22.09.1885-23.01.1891
Niederösterreich, Landgemeinden 1 St. Pölten etc.
Klubmitgliedschaft: 1879 Klub der Liberalen; 19.11.1881 Vereinigte Linke; 1885 Deutsch-österreichischer Klub; 6.11.1888 Vereinigte Deutsche Linke
Lit.: Hahn 1879; Unterberger, Liberalismus; Sterbematriken Pottenbrunn, DA St. Pölten