Planck, Eduard Edler von Planckburg
Biografie
geb. 09.07.1841 Linz, Oberösterreich
gest. 31.07.1918 Reiterndorf, Gemeinde Bad Ischl, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
röm.-kath.
Vater: Eduard P. v. P. (1844) († 1867), Kaufmann
verh. 1875 Agnes Kallmus, keine Kinder
Höhere Landwirtschaftliche Lehranstalt Ungarisch-Altenburg/Magyaróvár (heute Mosonmagyaróvár, Komitat Moson, Ungarn)
seit 1868 Besitzer des Guts Neuhaus a.d. Donau (Gemeinde St. Martin im Mühlkreis, Bezirk Rohrbach, Oberösterr.); Mitbesitzer der Bank J.M. Scheibenpogens Eidam, seit 1869 (Mitgründer und Großaktionär) Bank für Oberösterreich und Salzburg in Linz
1871-1884 oberösterr. Landtag
Sonstiges: Schwager von August Frh. v. Plappart
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1872-1874, 1875-1879
IV. Legislaturperiode 12.12.1872-07.09.1873 (Nachwahl nach Rücktritt von Camillo Fürst Starhemberg)
Oberösterreich, Großgrundbesitz
V. Legislaturperiode (I.) 04.11.1873-18.12.1874 (Wahlen in Oberösterreich, Großgrundbesitz für ungültig erklärt)
Oberösterreich, Großgrundbesitz
V. Legislaturperiode (II.) 09.02.1875-22.05.1879 (wieder gewählt)
Oberösterreich, Großgrundbesitz
Klubmitgliedschaft: 1872 Klub der Verfassungspartei; 1873 Klub der Linken; 1875 Klub der Linken; 29.10.1878 fraktionslos; 31.10.1878 Neuer Fortschrittsklub [verfassungstreuer Großgrundbesitz]
Lit.: OÖ-Biografien; Slapnicka, Oberösterreich; Planck, Die Planck von Planckburg; Sterbematriken Bad Ischl, OÖLA Linz