Plankensteiner, Arnold
Biografie
geb. 21.06.1824 Schloss Velden, Gemeinde St. Veit in der Gegend (heute Gemeinde Mühlen), Bezirk Murau, Steiermark
gest. 27.06.1878 Liebenau (heute Stadt Graz), Steiermark
röm.-kath.
Vater: Alois P. († 1830), Gutsbesitzer
verh. 1866 Theresia v. Ulm, 5 Töchter, 4 Söhne (1 † jung)
seit 1837 Akademisches Gymnasium in Graz; bis 1847 Studium Rechtswissenschaft Universität Graz
bis 1856 Besitzer des Guts Pichlschloss, Gemeinde Mariahof (heute Gemeinde Neumarkt, Bezirk Murau); 1856 Errichtung eines landwirtschaftlichen Musterbetriebs in Liebenau, Mühlen- und Realitätenbesitzer
Präsident der Grazer Frucht- und Mehlbörse
1861-1872 steiermärkischer Landtag (1870-1872 Landesausschuss)
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1867-1869
II. Legislaturperiode 20.05.1867-09.09.1869 (Rücktritt, da ihm seine Verhältnisse die Ausübung des Mandats nicht mehr gestatten)
Steiermark, Landgemeinden Bruck a.d. Mur, Aflenz, Mariazell, Kindberg, Mürzzuschlag, Leoben, Mautern, Eisenerz, Judenburg, Knittelfeld, Obdach, Oberzeyring, Liezen, Rottenmann, St. Gallen, Murau, Oberwölz, Neumarkt, Irdning, Gröbming, Schladming, Aussee
Klubmitgliedschaft: 1867 Herbst-Kaiserfeld'scher Klub; 2.10.1867 Klub der Linken