Plener, Ignaz Edler von (1856), Freiherr von (1907) Dr. iur.
Biografie
geb. 21.05.1810 Wien
gest. 17.02.1908 Wien
röm.-kath.
Vater: Ignaz Edler v. (1856) P. († 1863), Sekretär an der Hofkammer
verh. 1836 Pauline v. Schuster († 1850), 1 Sohn, 1 Tochter († früh)
Gymnasium in Wien; 1827-1831 Studium Rechtswissenschaft Universität Wien; 1833 Dr. iur. Wien
1831 Konzeptspraktikant an der Hof- und niederösterr. Kammerprokuratur; 1836 Kameral-Bezirkskommissär, 1844 Kameralrat in Eger/Cheb (Böhmen); 1848 Zollreferent, 1851 Oberfinanzrat an der Finanzlandesdirektion Prag (Böhmen), 1851 in außerordentlicher Mission (zur Einführung der österr. Finanzverwaltung) in Ofen/Buda (seit 1872 Budapest); 1854 Vorstand der Abteilung der ungarischen Finanzlandesdirektion in Pressburg/Pozsony (heute Bratislava, Slowakei); 1857 Finanzlandesdirektor in Lemberg (Galizien); 1859 Finanzreferent im ständigen Reichsrat in Wien; 1860 Mitglied des verstärkten Reichsrats; 22.4.-13.12.1860 Leiter des Finanzministeriums, 13.12.1860-27.7.1865 Finanzminister; 30.12.1867-12.4.1870 Handelsminister, 15.1.-1.2.1870 auch provisorischer Ministerpräsident und Leiter des Landesverteidigungsministeriums
1861-1877 böhmischer Landtag
Sonstiges: Vater von Ernst Frh. v. Plener; Schwager von Ludwig Frh. v. Holzgethan
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1861-1871, 1871-1873
I. Legislaturperiode 29.04.1861-20.09.1865
Böhmen, Handels- und Gewerbekammern
II. Legislaturperiode 20.05.1867-21.05.1870
Böhmen, Handels- und Gewerbekammern
III. Legislaturperiode 08.11.1870-07.06.1871 (direkte Notwahl; Rücktritt wegen Interessenskonflikt mit seinen Wählern – er stimmte für, die Wählerschaft war mit der Parteimehrheit gegen die Eröffnung der Budgetdebatte)
Böhmen, Handels- und Gewerbekammern
IV. Legislaturperiode (I.) 27.12.1871-24.04.1872 (direkte Notwahl; Erlöschen des Mandats bei Zusammentritt des neugewählten Landtags)
Böhmen, Handels- und Gewerbekammern
IV. Legislaturperiode (II.) 07.05.1872-07.09.1873 (wieder gewählt)
Böhmen, Handels- und Gewerbekammern
Klubmitgliedschaft: 1861 fraktionslos; 1867 Reichsfreundlicher Klub; 25.6.1867 Herbst-Kaiserfeld'scher Klub bis Ende September 1867 (Auflösung); Oktober 1867 Klub der Linken; 1870 fraktionslos; 17.1.1872 Klub der Verfassungspartei
Mitglied des Herrenhauses 13.10.1873 (auf Lebenszeit)
Verfassungspartei (Oktober 1896-27.3.1897 Obmann, dann bis 1907 Obmann-Stellvertreter)
Lit.: ÖBL; NDB; Wien-Lexikon; BJB; Hahn 1879; Werner, Die beiden Plener; Wolf, Ignaz von Plener; Fritz, Für Kaiser und Republik